Entreprise : SIQUIL - SIREN 398 856 930
Identité
Dénomination
SIQUIL
SIREN (siège)
398 856 930
Date d'immatriculation au RNE
24/10/1994
Début d’activité
01/06/2019
Date de fin de la personne morale
23/10/2024
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION D'UNE STATION-SERVICE
Code APE
4730Z - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
HAM SECTION BOISRIPEAUX 97139 LES ABYMES FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUILLIN GANECHE , RADJA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2019
Siret
39885693000027
Enseigne
ELF BOISRIPEAUX
Code APE
4730Z - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXPLOITATION D'UNE STATION-SERVICE
Adresse
HAM SECTION BOISRIPEAUX
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/07/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/10/1994
Siret
39885693000019
Code APE
505Z
Adresse
FG FREBAULT
97110 , POINTE-A-PITRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ QUILLIN 163 T.FREBAULT1
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5053
Date d'ajout
15/10/2009
Description
Renouvellement de la location-géranceDECLARATION DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE DU 01/05/2009 AU 30/04/2014 / LOUEUR DU FONDS : TOTAL GUADELOUPE RCS PAP 387 668 916 / CONTRAT EN DATE DU 20/05/09 / LE PROBANT DU 30/06/09Date d'effet : 01/05/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4008
Date d'ajout
10/08/2009
Description
Changement de gérantGERANT PARTANT : CAZOGIER GREGOIRE / NOUVEAU GERANT : QUILLIN GANECHEDate d'effet : 18/05/2009
Numéro d'observation
2907
Date d'ajout
13/07/2000
Description
Modification autreANCIEN GERANT: MR SINAPIN FELIX NOUVEAU GERANT: MR CAZOGIER GREGOIRE A COMPTER DU 01.01.2000
Numéro d'observation
2033
Date d'ajout
26/07/1995
Description
Transfert du siège socialSIEGE SOCIAL ET ETS PRINCIPAL TRANSFERES DE C/O Mr QUILIN Frantz - 163 TOUR FREBAULT 1 - 97110 POINTE-A-PITRE A BOISRIPEAUX - 97139 ABYMES (FONDS RECU EN LOCATION-GERANCE DU 01/01/1995 AU 31/12/1995 - LOUEUR : ELF FRANCE) A CPTER DU 06/07/1995
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).