Entreprise : GIE LEFEVRE B.F. - SIREN 398 814 244
Identité
Dénomination
GIE LEFEVRE B.F.
SIREN (siège)
398 814 244
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1994
Début d’activité
01/10/1994
Date de fin de la personne morale
08/11/2093
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
Prolongement de l'activité de ses membres, principalement agricole.
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
9 RUE SAINT GERBOLD 14540 LE CASTELET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Garcelles-Secqueville
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESMEDT NICOLE
Nom d'usage
LEFREVRE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
Le Castelet
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE FREDERIC , JULIEN , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Grainville-Langannerie
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE BENOIT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Le Castelet
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE JEAN-PIERRE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Le Castelet
Dénomination
EARL SAINT HILAIRE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Grainville-Langannerie
Dénomination
EARL LEFEVRE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Castelet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
39881424400016
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prolongement de l'activité de ses membres, principalement agricole.
Autres Activités
Prolongement de l'activité de ses membres, principalement agricole.
Adresse
9 RUE SAINT GERBOLD
14540 , LE CASTELET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Garcelles-Secqueville
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3762
Date d'ajout
28/07/2004
Description
Changement de dénomination Ancienne : GIE LEFEVRE J.P.B.N. Nouvelle : GIE LEFEVRE B.F. Réduction du capital social. Ancien : 457.35 euros. Nouveau : 300 euros. Modification de l'énoncé de l'adresse du siège social et de l'établissement principal complété par la rue : 9 rue Saint Gerbold, 14540 GARCELLES SECQUEVILLE. Prorogation de la durée de la société de 49 ans (durée totale de 99 ans). Modification dans l'administration de la société. Ancien administrateur : Mr LEFEVRE Jean-Pierre (devient contrôleur de gestion). Ancien membre : Mr LEFEVRE Benoît (devient administrateur). Nouvel administrateur : Mr LEFEVRE Frédéric. Nouveau membre : EARL SAINT HILAIRE. Date d'effet : 01/11/2003
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).