Entreprise : SCI RUE ARISTIDE BERGES - SIREN 398 805 713
Identité
Dénomination
SCI RUE ARISTIDE BERGES
SIREN (siège)
398 805 713
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1994
Début d’activité
01/06/2014
Date de fin de la personne morale
14/11/2044
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la construction et la rénovation d'immeubles et de locaux nus en vue de leur gestion et administration, et généralement toutes opérations de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société tout en conservant un objet civil.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
73 AV DE L’ETANG DU GREC 34250 PALAVAS-LES-FLOTS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORBERAND MARIE-PIERRE , COLETTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
DE BENEDITTIS GERALD , SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2014
Siret
39880571300029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la construction et la rénovation d'immeubles et de locaux nus en vue de leur gestion et administration, et généralement toutes opérations de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société tout en conservant un objet civil.
Autres Activités
L'acquisition, la construction et la rénovation d'immeubles et de locaux nus en vue de leur gestion et administration, et généralement toutes opérations de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société tout en conservant un objet civil.
Adresse
73 AV DE L’ETANG DU GREC
34250 , PALAVAS-LES-FLOTS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/10/1994
Siret
39880571300011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE ARISTIDE BERGES
21800 , SENNECEY-LES-DIJON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10599
Date d'ajout
02/07/2014
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/06/2014 : Ancienne adresse : rue Aristide Berges 21800 Sennecey-les-Dijon Nouvelle adresse 73 avenue de l'Etang du Grec 34250 Palavas-les-Flots Transfert du siège social à compter du 01/06/2014 : Ancienne adresse : rue Aristide Berges 21800 Sennecey-les-Dijon Nouvelle adresse : 73 avenue de l'Etang du Grec 34250 Palavas-les-Flots Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/06/2014 : Nouveau : CORBERAND Marie-Pierre Colette, Gérant Changement de qualité : DE BENEDITTIS Gérald Sylvain, devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- Par jugement en date du 01/07/2011, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Date de cessation des paiements : 23/06/2011. Mandataire judiciaire : Me Jean-Joachim BISSIEUX-2 B rue Marbotte-21000 Dijon - Par jugement en date du 06/07/2012, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a homologué le plan de redressement par voie de continuation et a mis fin à la mission de Me Jean-Joachim BISSIEUX en sa qualité de mandataire judiciaire. - Par jugement en date du 18/04/2014, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a donné mainlevée de l'inaliénabilité de l'immeuble dont est propriétaire la SCI RUE ARISTIDE BERGES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).