Entreprise : EARL DE LA BOISSAYE - SIREN 398 782 607
Identité
Dénomination
EARL DE LA BOISSAYE
SIREN (siège)
398 782 607
Date d'immatriculation au RNE
28/10/1994
Date de fin de la personne morale
27/10/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
15550 EUR
Adresse du siège
FERME DE LA BOISSAYE 50110 LE MESNIL-AU-VAL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Mesnil-au-Val
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADAM HUGUETTE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
LE MESNIL AU VAL
Nom, Prénom(s)
AMIOT DANIEL , PAUL , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Le Mesnil-au-Val
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
39878260700012
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de biens agricoles apportés mis à disposition par les associés achetés,pris à bail par eux.
Adresse
FERME DE LA BOISSAYE
50110 , LE MESNIL-AU-VAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Mesnil-au-Val
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1334
Date d'ajout
18/04/2019
Description
Radiation du RCS le 18/04/2019 avec effet au 01/11/2017 La gazette de la manche en date du 27/03/2019 - PV AGO en date du 25/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2945
Date d'ajout
01/12/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/11/2017 Liquidateur : AMIOT Daniel, Paul, Bernard Le siège de la liquidation est fixé à : la Boissaye 50110 Le Mesnil-au-Val Journal d'annonces légales : LA GAZETTE DE LA MANCHE en date du 06/12/2017 - PV AGE en date du 01/10/2017
Numéro d'observation
215
Date d'ajout
28/01/2015
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 31/12/2014 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2014 : Partant : AMIOT Daniel, Gérant - Ouest france le 31/12/2014 - PV AGE du 22/12/2014
Numéro d'observation
3568
Date d'ajout
21/12/2001
Description
TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL CHANGEMENT DE DENOMINATION : ANCIENNE : GAEC DE LA BOISSAYE - NOUVELLE : EARL DE LA BOISSAYE CHANGEMENT DE GERANT : PARTANT MME AUVRAY POULLAIN CLAIRE DECEDEE LE 11/05/99 - NOUVEAU : MME AMIOT NEE ADAM HUGUETTE LE CAPITAL SOCIAL EST FIXE A 15.550 EUROS DUREE : 99 ANS A COMPTER DU 01/10/94 AGE DU 05/11/01 - GAZETTE DE LA MANCHE DU 21/11/01 Date d'effet : 01/11/2001
Numéro d'observation
249
Date d'ajout
31/01/1997
Description
Transformation de la société SCEA EN GAEC.B)CHANG.DENOMINATION,ANC:SCEA LA BOISSAYE.NOUVELLE` GAEC LA BOISSAYE'.C)NOUVELLE GERANCE:MME AUVRAY CLAIRE ET MR AMIOT DANIEL DT A LE MESNIL AU VAL,CO-GERANTS ASSOCIES.AGE DU 01/01/97.PUBLICITE:PRESSE DE LA MANCHE DU 21/01/97.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).