Entreprise : EARL DOMAINE FOND CROZE - SIREN 398 776 153
Identité
Dénomination
EARL DOMAINE FOND CROZE
SIREN (siège)
398 776 153
Date d'immatriculation au RNE
07/11/1994
Début d’activité
01/07/1994
Date de fin de la personne morale
06/11/2089
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation agricole sous toutes ses formes viticulture
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
155 RTE DE CAIRANNE 84290 SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Roman-de-Malegarde
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LONG BRUNO
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Saint-Roman-de-Malegarde
Nom, Prénom(s)
LONG GUILLAUME
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1992
Commune de résidence
Saint-Roman-de-Malegarde
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
39877615300023
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole sous toutes ses formes viticulture
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de la vigne,Autres cultures non permanentes
Adresse
155 RTE DE CAIRANNE
84290 , SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Roman-de-Malegarde
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
39877615300015
Code APE
011G
Adresse
QUA FOND NEGRE
84290 , SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1165
Date d'ajout
16/04/2003
Description
Ancienne forme juridique : Gaec nouveau : Earl ancien capital : 20 733,07 euros nouveau : 20 400 euros à compter du 31 janvier 2003 journal : Tpbm du 12 mars 2003
Numéro d'observation
3862
Date d'ajout
30/12/1997
Description
Nouveau gérant : Long Bruno maintenu : Long Daniel à compter du 08 décembre 1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 136 000.00 FRF nouveau montant : 20 733.07 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).