Entreprise : ANATASE - SIREN 398 707 026
Identité
Dénomination
ANATASE
SIREN (siège)
398 707 026
Date d'immatriculation au RNE
03/11/1994
Début d’activité
01/10/1994
Date de fin de la personne morale
02/11/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la construction et le propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
206 RUE HELBRONNER 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VEYRE GAELLE , PATRICIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Les Houches
Dénomination
GROUPE ALTITUDE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Megève
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
39870702600025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la construction et le propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel.
Autres Activités
L'acquisition, la construction et le propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel.
Adresse
206 RUE HELBRONNER
74400 , CHAMONIX-MONT-BLANC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
39870702600017
Code APE
702C
Adresse
MONT
74130 , VOUGY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/003722
Date d'ajout
27/11/2006
Description
Réduction du capital NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 1.000 € ANCIEN : 198 183.72 € JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE MESSAGER EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2006 date d'effet : 01/09/2006
Numéro d'observation
F06/002121
Date d'ajout
22/06/2006
Description
Modification autre MR GASNER MICHEL NOUVEAU MEMBRE EST NOMME ASSOCIE ET GERANT. MR BLAISE FRANCIS - MR NAJOTTE STEPHANE - MR GALENT JEAN MARC - MME LAMURE-CHOISNET ISABELLE - MR DURON CHARLES - MR LARGERON BERTRAND - MME LEVET MARTIN GHISLAINE - MR BENAND DENIS - MR THORAX FRANCOIS NOUVEAUX MEMBRES SONT NOMMES ASSOCIES date d'effet : 25/04/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FONDS PRECEDEMMENT EXPLOITE A VOUGY (74130) 63 CHEMIN DU MONT DU 01.10.1994 AU 11.12.1995 DATE DU TRANSFERT LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 198 183.72 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).