Entreprise : COURRIOUX - SIREN 398 684 860
Identité
Dénomination
COURRIOUX
SIREN (siège)
398 684 860
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1994
Date de fin de la personne morale
20/10/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
122126.91 EUR
Adresse du siège
226 RUE DE LA JASSE DE MAURIN 34070 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMARA ABDEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
NIMES
Nom, Prénom(s)
VALETTE MICHEL , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
LATTES
Nom, Prénom(s)
DELOUIS ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
FERRACCI JEAN , BAPTISTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
ST GELY DU FESC
Nom, Prénom(s)
LOUIS CATHERINE , JEANNE , MARIE
Nom d'usage
VALETTE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
PEROLS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/07/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/10/1994
Siret
39868486000024
Nom commercial
VALINVEST'S
Code APE
292F
Origine du fonds
Création
Activité principale
- L'ACHAT, LA VENTE ET L'INSTALLATION DE TOUS MATERIELS FRIGORIFIQUES ET APPAREILS DE CUISSON, CLIMATISATION, LE SERVICE APRES VENTE. - ACTIVITE DE SOCIETE HOLDING CONSISTANT EN L'ACHAT, LA VENTE, LA COMMERCIALISATION, LA GESTION DE TS TITRES OU DROITS SOCIAUX, TOUTES ACTIVITES CONNEXES ET COMPLEMENTAIRES OU ACCESSOIRES, L'ACTIVITE D'EXPERTISE ET DE CONSEIL.
Adresse
226 RUE 226 RUE DE LA JASSE DE MAURIN
34070 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/1994
Siret
39868486000016
Code APE
741J
Adresse
14 RUE DES OMBRINES
34470 , PEROLS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1007
Date d'ajout
12/01/2000
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/01/2000, LE TRIBUNAL A DESIGNE MR JEAN SIMON REYMOND EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 12/01/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4044
Date d'ajout
03/05/1999
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 30/04/1999, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A FIXE AU 21/07/1996 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. A COMPTER DU 30/04/1999.
Numéro d'observation
9852
Date d'ajout
01/10/1998
Description
VENTE DU FONDS 226 RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER A L'EURL COURRIOUX RCS B 419 388 020 A COMPTER DU 28/07/98
Numéro d'observation
5587
Date d'ajout
02/06/1998
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 29/05/98, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE SARL LAURIS POUR LE COMPTE D'UNE EURL A CONSTITUER 270 CHEMIN DE CAMPLANIER 30900 - NIMES. ET A DESIGNE MAITRE CHRISTINE DAUVERCHAIN EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 29/05/98
Numéro d'observation
4974
Date d'ajout
15/05/1998
Description
EN DATE DU 15/05/98, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE COURRIOUX SA POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 15/05/98
Numéro d'observation
686
Date d'ajout
21/01/1998
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 21/01/98, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MR CHRISTIAN PEDUCASSE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: REPRESENTANT DES CREANCIERS: MAITRE CHRISTINE DAUVERCHAIN 2 RUE SAINT COME 34000 MONTPELLIER ADMINISTRATEUR(S) ............ : ME OLIVIER FABRE MAESTRO - 110, PLACE D'ACADIE ANTIGONE - BP 9581 34045 MONTPELLIER CEDEX 1 MISSION : ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSITION. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 16/01/98 A COMPTER DU 21/01/98
Numéro d'observation
539
Date d'ajout
16/01/1998
Description
PAR DECLARATION EN DATE DU 16/01/1998 ,COURRIOUX SA (SA) A DECLARE AU GREFFE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 16/01/1998
Numéro d'observation
5583
Date d'ajout
06/06/1997
Description
- FUSION ABSORPTION AU PROFIT DE LA SA VALINVEST'S DE LA SNC ETABLISSEMENTS COURRIOUX, RCS MONTPELLIER B 309 047 470 - 77 B 9 - RADIEE LE 28/05/1997 - - PAR SUITE DE CETTE FUSION, CAPITAL PORTE DE 800.000 FRS A 801.100 FRS - EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL AUX ACTIVITES SUIVANTES : L'ACHAT, LA VENTE ET L'INSTALLATION DE TOUS MATERIELS FRIGORIFIQUES ET APPAREILS DE CUISSON, CLIMATISATION, LE SERVICE APRES VENTE. - CHANGEMENT DE DENOMINATION : ANCIENNE : VALINVEST'S - NOUVELLE : COURRIOUX - A COMPTER DU 14/04/97 - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ACTIVITE DE 14 RUE DES OMBRINES 34470 PEROLS A MONTPELLIER (34070) 226 RUE DE LA JASSE DE MAURIN A COMPTER DU 01/01/97
Numéro d'observation
5583
Date d'ajout
06/06/1997
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : ANCIENNE DATE DE CLOTURE : 31 OCTOBRE NOUVELLE DATE DE CLOTURE : 31 DECEMBRE A COMPTER DU 14/04/97
Numéro d'observation
3696
Date d'ajout
14/04/1997
Description
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT: AUDITEURS ASSOCIES LANGUEDOC ROUSSILLON NOUVEAU : M. AMARA ABDEL CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PARTANT: M. ROCHET GILBERT NOUVEAU : M. DELOUIS ALAIN A COMPTER DU 01/09/96
Numéro d'observation
14233
Date d'ajout
31/12/1996
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : ANCIENNE : 31/12 ; NOUVELLE : 31/10 A COMPTER DU 24/10/96
Numéro d'observation
14233
Date d'ajout
31/12/1996
Description
NOMINATION DE M. VALETTE MICHEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE M. HAASE GILBERT DEMISSIONNAIRE AUGMENTATION DE CAPITAL ANCIEN: 400.000 FRS ; NOUVEAU : 800.000 FRS A COMPTER DU 24/10/96
Numéro d'observation
11220
Date d'ajout
09/10/1996
Description
CAPITAL PORTE DE 260.000 F A 400.000 F A COMPTER DU 23/08/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 801 100.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 122 126.91 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).