Entreprise : SOCIETE NORMANDE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS EN ABREGE SNPI - SIREN 398 667 337
Identité
Dénomination
SOCIETE NORMANDE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS EN ABREGE SNPI
Sigle
SNPI
SIREN (siège)
398 667 337
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1994
Début d’activité
01/10/1994
Date de fin de la personne morale
18/10/2093
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales, constitu- tion de tous portefeuilles de valeurs de Bourse, administration, gestion et mise en valeur des biens ainsi acquis ou constitués, propriété, administration, exploitation de tous immeubles de tous biens et droits immobiliers - Activité de holding, prises de participation et toutes prestations aux entreprises.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
403200 EUR
Adresse du siège
RTE DE PONT-DE-L'ARCHE 27110 ECQUETOT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNE JACQUES , MAURICE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1932
Commune de résidence
Ecquetot
Nom, Prénom(s)
BONNE JEAN-JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Cesseville
Nom, Prénom(s)
CAMPANA FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
AUDIT ET FINANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
39866733700016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales, constitu- tion de tous portefeuilles de valeurs de Bourse, administration, gestion et mise en valeur des biens ainsi acquis ou constitués, propriété, administration, exploitation de tous immeubles de tous biens et droits immobiliers - Activité de holding, prises de participation et toutes prestations aux entreprises.
Adresse
RTE DE PONT-DE-L'ARCHE
27110 , ECQUETOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
50713
Date d'ajout
26/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 26/04/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
48124
Date d'ajout
14/12/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux , prononce en date du 14/12/2017 la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, liquidateur désigné SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Zolotarenko 9 Rue Ducy 27000 Évreux .
Numéro d'observation
26951
Date d'ajout
25/06/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 25/06/2015 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 25/06/2015
Numéro d'observation
13692
Date d'ajout
11/07/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux prononce en date du 11/07/2013 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2013J00162 , date de cessation des paiements le 08/07/2013 , désigne liquidateur SCP Guerin Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Zolotarenko 9 Rue Ducy 27000 Évreux , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/10/1994
Description
Historique des observations depuis le 19/10/1994 : Journal publicateur : Paris Normandie $$$23/05/2000 Modification en date du 23.05.2000 : Changement de forme juridique à compter du 31.03.2000 - Ancienne forme : SOCIETE CIVILE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).