Entreprise : SCI L'YLLIS - SIREN 398 662 072
Identité
Dénomination
SCI L'YLLIS
SIREN (siège)
398 662 072
Date d'immatriculation au RNE
25/10/1994
Début d’activité
13/05/2020
Date de fin de la personne morale
24/10/2074
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Administration, gestion et exploitation par la location ou autrement d'immeubles - toutes opérations immobilières
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
KERYSOPT 56500 EVELLYS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MOUSTOIR REMUNGOL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEHANNO LUCIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Arzon
Nom, Prénom(s)
JEHANNO NADIA , ELISABETH
Nom d'usage
RUZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Moustoir-Ac
Nom, Prénom(s)
JEHANNO MARIELLE , AMELIE
Nom d'usage
LE JOSSEC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
PLUMELIAU-BIEUZY
Nom, Prénom(s)
JEHANNO NICOLAS , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
PLUMELIAU-BIEUZY
Nom, Prénom(s)
LE GOURRIEREC SYLVIE , SIMONE , MARIE
Nom d'usage
LE GUERROUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Evellys
Nom, Prénom(s)
LE GUERROUE PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Kervignac
Nom, Prénom(s)
LE GUERROUE MARC , BENJAMIN , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Elven
Nom, Prénom(s)
RIO ANTHONY , MICHEL , BERTRAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Locminé
Nom, Prénom(s)
RIO ALEXANDRA , FLORENCE , MARIE
Nom d'usage
SIROT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Quintal
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/05/2020
Siret
39866207200030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Administration, gestion et exploitation par la location ou autrement d'immeubles - toutes opérations immobilières
Autres Activités
Administration, gestion et exploitation par la location ou autrement d'immeubles - toutes opérations immobilières
Adresse
KERYSOPT
56500 , EVELLYS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MOUSTOIR REMUNGOL
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/10/1994
Siret
39866207200014
Code APE
702C
Adresse
15 RUE MAX JACOB
56500 , LOCMINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/05/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/01/2003
Siret
39866207200022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 RUE DE LA REPUBLIQUE
56310 , PLUMELIAU-BIEUZY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 300 000.00 FRF nouveau montant : 45 734.71 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).