Entreprise : SAINT-REMY INDUSTRIE - SIREN 398 629 139
Identité
Dénomination
SAINT-REMY INDUSTRIE
SIREN (siège)
398 629 139
Date d'immatriculation au RNE
20/10/1994
Début d’activité
01/10/1994
Date de fin de la personne morale
19/10/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Fonderie et usinage de tous alliages métalliques
Code APE
2454Z - Fonderie d'autres métaux non ferreux
Capital social
198580.5 EUR
Adresse du siège
RUE DE L’EMBARCADERE 03600 COMMENTRY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FELLMANN HERVE , JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Bischoffsheim
Nom, Prénom(s)
GUERIN JACQUES-HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Vantoux
Nom, Prénom(s)
LAJOYE LAURENT , HIPPOLYTE , ANDRE , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Scy-Chazelles
Nom, Prénom(s)
LAJOYE LUC , NICOLAS , JACQUES , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Metz
Dénomination
LES BRONZES D'INDUSTRIE S.A.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Amnéville
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Puteaux
Dénomination
KPMG S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Puteaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
39862913900013
Nom commercial
SAINT-REMY INDUSTRIE
Code APE
2454Z - Fonderie d'autres métaux non ferreux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fonderie et usinage de tous alliages métalliques
Adresse
RUE DE L’EMBARCADERE
03600 , COMMENTRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
11/01/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2009 : Partant : SA FIDUCIAIRE DE L'EST, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : SACA KPMG SA, Commissaire aux comptes suppléant Modifié : LAJOYE Laurent Hippolyte André Pierre, Président directeur général 3 ure de l'Abbé Roget 57160 Scy-Chazelles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
99
Date d'ajout
22/01/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 29/12/2008 Ancien : 152449,02 EUR Nouveau : 198580,5 EUR
Numéro d'observation
997
Date d'ajout
02/08/2005
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes - Ancien commissaire aux comptes titulaire : Ste Fiduciaire de l'est (devient commissaire aux comptes suppléant) - Nouveau commissaire aux comptes titulaire : SARL Sfe audit 2 rue Pierre-Simon de Laplace - Metz technopole - 57078 Metz Cedex 03 - Ancien commissaire aux comptes suppléant : Mr Fenard Gilbert - Nouveau commissaire aux comptes suppléant : Ste Fiduciaire de l'est Date d'effet : 29/06/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000 000.00 FRF nouveau montant : 152 449.02 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).