Entreprise : SOCIETE DE CONSEIL ET D INGENIERIE EN SYSTEMES D INFORMATION ET TECHNIQUE - SIREN 398 618 959
Identité
(Entreprise radiée le 07/05/2018)
Dénomination
SOCIETE DE CONSEIL ET D INGENIERIE EN SYSTEMES D INFORMATION ET TECHNIQUE
SIREN (siège)
398 618 959
Date d'immatriculation au RNE
20/10/1994
Fermeture de l'établissement - 39861895900017
- Date d'effet de la fermeture : 26/04/2018
Date de fin de la personne morale
19/10/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
42 RUE DES SEPT ARPENTS 93500 PANTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALAIN CAPONE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/04/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/10/1994
Siret
39861895900017
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France ou à l étranger l'ingénierie et les études techniques en systèmes d'information et technique sous toutes leurs formes et plus particulièrement la mise en ¿uvre la conduite et l'accompagnement de tous travaux ou chantiers se rattachant à l'activité d'ingénierie ainsi que toutes les activités Endecoulant telles que l'assistance commerciales Admininstrative et technique les prestations techniques et d'assistance en général la maintenance et le contrôle d'exécution de travaux la mise en place de logiciels etc.... Toutes opérations commerciales civiles industrielles ou financières Mobilieresou immobilières se rattachant même indirectement aux activités ci avant et la souscription la gestion et le contrôle d'intérêts et de participations dans toutes entreprises commerciales ou industrielles notamment d'ingénierie et d'études techniques.
Adresse
42 RUE 42 Rue DES SEPT ARPENTS
93500 , Pantin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35169
Date d'ajout
07/05/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 26/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
95609
Date d'ajout
19/12/2016
Description
Dissolution à compter du 21/11/2016 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 21/11/2016 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale Affiches Parisiennes le 13/12/2016
Numéro d'observation
62420
Date d'ajout
28/07/2016
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 12/10/2015
Numéro d'observation
46121
Date d'ajout
05/02/2015
Description
Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée sur constatation du Greffier suite au deuxième rappel de l'obligation de dépôt des documents comptables annuels
Numéro d'observation
42519
Date d'ajout
14/01/2015
Description
Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée sur constatation du Greffier suite au deuxième rappel de l'obligation de dépôt des documents comptables annuels
Numéro d'observation
45880
Date d'ajout
26/11/2008
Description
Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée sur constatation du greffier suite à rappel de dépot des comptes annuels
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).