Entreprise : A.I.C SERVICES - SIREN 398 568 949
Identité
Dénomination
A.I.C SERVICES
SIREN (siège)
398 568 949
Date d'immatriculation au RNE
30/11/2010
Date de fin de la personne morale
29/11/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SCA, Société en commandite par actions
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
5 AV MAX DORMOY 13560 SENAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AKAR LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Sénas
Nom, Prénom(s)
BLANC YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 12
Nom, Prénom(s)
LE BELLOUR NADINE
Nom d'usage
NICOLAS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Bretigny sur orge
Nom, Prénom(s)
LEROY MARIE , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 12
Nom, Prénom(s)
RINCENT JEAN , JACQUES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Montlhéry
Nom, Prénom(s)
ROMIEUX BERNARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Créteil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/02/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1994
Siret
39856894900034
Nom commercial
RINCENT BTP SERVICES SUD EST
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La réalisation pour le compte de tiers d'analyses d'essais d'inspections techniques à l'exclusion des prestations de contrôle technique réglementées de prestations d'assistance techniques et conseils concernant les ouvrages de génie civil de bâtiments et d'infrastructures la formation professionnelle des adultes
Adresse
5 AV MAX DORMOY
13560 , SENAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1994
Siret
39856894900026
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Activité principale
Analyses, essais et inspections techniques
Adresse
217 RUE PHILIPPE DE GIRARD
84120 , PERTUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1994
Siret
39856894900018
Enseigne
RINCENT BTP SERVICES SUD EST
Code APE
743B
Adresse
139 RUE PHILIPPE DE GIRARD
84120 , PERTUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
323
Date d'ajout
09/01/2023
Description
None
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4102
Date d'ajout
31/07/2017
Description
Par ordonnance du 10/07/2017, le président du Tribunal de Commerce d'Avignon a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître Frédéric TORELLI en lieu et place de Maître Frédéric TORELLI ès noms
Numéro d'observation
11179
Date d'ajout
10/07/2017
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du 10/07/2017, le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître Frédéric TORELLI en lieu et place de Maître Frédéric TORELLI ès noms Date d'effet : 10/07/2017
Numéro d'observation
1436
Date d'ajout
18/03/2015
Description
Par jugement en date du 04/02/2015, le Tribunal de Commerce d'Avignon a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société Juge commissaire : BRIES Gérard Juge commissaire suppléant : STAIANO Guy Mandataire judiciaire liquidateur : Me TORELLI Frédéric 4 impasse Plat Boulevard St Jean 84000 Avignon Date de cessation des paiements : 01/02/2014 Les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Numéro d'observation
1687
Date d'ajout
12/02/2015
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire En date du 04/02/2015, jugement prononçant la liquidation judiciaire sans activité suite à la résolution du plan de redressement, Juge-commissaire BRIES Gérard Juge-commissaire suppléant STAIANO Guy Liquidateur Me TORELLI Frédéric 4, impasse Plat Boulevard St Jean 84000 Avignon Date d'effet : 04/02/2015
Numéro d'observation
5256
Date d'ajout
23/11/2011
Description
Par jugement en date du 09/11/2011, le Tribunal de Commerce d'Avignon a arrêté le plan de continuation du redressement judiciaire de la société AIC SERVICES, a fixé la durée du plan à 10 ans, a nommé : Me TORELLI 3, Impasse Plat 84000 Avignon, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan Les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
Numéro d'observation
12927
Date d'ajout
16/11/2011
Description
Adoption d'un plan de redressement Suivant jugement en date du 09/11/2011 le Tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation, a désigné Me TORELLI Frédéric 3 impasse Plat 84000 Avignon en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Fixe la durée à 10 ans. Date d'effet : 09/11/2011
Numéro d'observation
2640
Date d'ajout
26/05/2011
Description
Par jugement en date du 11/05/2011, le Tribunal de Commerce d'Avignon a prononcé le renouvellement de la période d'observation de 6 mois de la SCA AIC SERVICES : 217 Rrue Philippe de Girard 84120 Pertuis, a maintenu M.BRIES Gérard en qualité de Juge Commissaire, M.STAIANO Guy en qualité de Juge Commissaire suppléant et Me TORELLI 4 Impasse Plat - Bd Saint Jean 84000 Avignon comme Mandataire Judiciaire
Numéro d'observation
5490
Date d'ajout
13/05/2011
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 11/05/2011, JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR 6 mois Date d'effet : 11/05/2011
Numéro d'observation
931
Date d'ajout
23/02/2011
Description
Par jugement en date du 09/02/2011, le Tribunal de Commerce d'Avignon a prononcé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de quatre mois, a maintenu M.BRIES Gérard en qualité de Juge Commissaire, M.STAIANO Guy en qualité de Juge Commissaire suppléant et Me TORELLI 4, Impasse Plat - Bd Saint Jean 84000 Avignon comme Mandataire Judiciaire. Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
Numéro d'observation
1860
Date d'ajout
14/02/2011
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 09/02/2011, JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR 4 mois Date d'effet : 09/02/2011
Numéro d'observation
5758
Date d'ajout
08/12/2010
Description
par jugement du 03/11/2010, le tribunal de commerce d'avignon (84) a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , a désigné juge commissaire : M. Gérard Briès , juge commissaire suppléant : M. Guy Staiano et mandataire judiciaire : Me Frédéric Torelli ( 4 impass Plat -Bd St Jean - 84000 Avignon) et a fixé au 03/11/2010 la date de la cessation des paiements. ( les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement).
Numéro d'observation
13779
Date d'ajout
01/12/2010
Description
Radiation du RCS le 01/12/2010 avec effet au 01/10/2010 cessation complète d'activité transfert du siège social dans le ressort du GTCDE TARASCON transfert du siège social sis 5 avenue Max Dormoy 13560 SENAS
Numéro d'observation
12738
Date d'ajout
04/11/2010
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Suivant jugement en date du 03/11/2010, le Tribunal de Commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné: Juge commissaire...........: BRIES Gérard Juge commissaire suppléant : STAIANO Guy Mandataire judiciaire : Me TORELLI Frédéric 4, impasse Plat Boulevard St Jean 84000 Avignon Date de cessation des paiements: 28/10/2010 A compter du 03/11/2010 Date d'effet : 03/11/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Actes de constitution déposés au greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon (84) le 12/10/1994 N°A2676 Titre et date du journal d'annonces légales : Petites affiches du vaucluse du 04/10/1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).