Entreprise : SOCIETE MAINTENANCE ET RENOVATION - SIREN 398 545 764
Identité
Dénomination
SOCIETE MAINTENANCE ET RENOVATION
Sigle
SMR
SIREN (siège)
398 545 764
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1997
Début d’activité
10/10/1994
Date de fin de la personne morale
20/10/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Tous travaux de bâtiment maintenance construction et entretien immobiliers ou sous Traitance
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Capital social
41161.23 EUR
Adresse du siège
58 RUE CASIMIR PERIER 95870 BEZONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLIN PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ERATOME GROUPE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Bezons
Dénomination
SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIET E D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/10/1994
Siret
39854576400035
Nom commercial
SMR SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE RENOVATION
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous travaux de bâtiment maintenance construction et entretien immobiliers ou sous Traitance
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Adresse
58 RUE CASIMIR PERIER
95870 , BEZONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/1994
Siret
39854576400019
Code APE
452B
Adresse
6 AV FERNAND LEFEBVRE
78300 , POISSY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/11/1997
Siret
39854576400027
Nom commercial
SMR SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE RENOVATION
Code APE
452B
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Origine du fonds
Création
Activité principale
TRAVAUX DE BATIMENT CONSTRUCTION MAINTENANCE ENTRETIEN IMMOBILIER
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Adresse
6 PL DU PRESSOIR
95150 , TAVERNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24597
Date d'ajout
15/09/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 11/09/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Mmj prise en la personne de Me Yannick Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 11/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24597
Date d'ajout
15/09/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
72879
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 01/10/2018 nommant Selarl Mmj prise en la personne de Me Mandin 23 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
61870
Date d'ajout
14/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 14/05/2018 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2018J00362 , date de cessation des paiements le 04/05/2018 , désigne liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
13267
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
82635
Date d'ajout
21/10/1997
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2018-05-14 Ouverture liquidation judiciaire 2018-05-30 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).