Entreprise : SOCIETE CIVILE BERAND - SIREN 398 452 128
Identité
(Entreprise radiée le 15/11/2023)
Dénomination
SOCIETE CIVILE BERAND
SIREN (siège)
398 452 128
Date d'immatriculation au RNE
30/09/1994
Fermeture de l'établissement - 39845212800018
- Date d'effet de la fermeture : 19/12/1995
Fermeture de l'établissement - 39845212800026
- Date d'effet de la fermeture : 21/03/1998
Date de fin de la personne morale
29/09/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
161840.11 EUR
Adresse du siège
836 BOIS D ACHELLES 59910 BONDUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ CAMILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1990
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ GREGOIRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1996
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1992
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ ANDRE , PAUL , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Nom, Prénom(s)
DE SWARTE ELISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/2003
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
DE SWARTE HUGUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2000
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
DE SWARTE PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1999
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ THIBAUT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/2001
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ CLEMENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1998
Nom, Prénom(s)
DE SWARTE JOSEPHINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2008
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ INDIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2007
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1998
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ BARTHELEMY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2004
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ CAPUCINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1996
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ JULIETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2000
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ VICTORIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1997
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ SOLENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1989
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ MAGALI
Nom d'usage
DE SWARTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ BERTRAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Roubaix
Dénomination
SOCIETE CIVILE ANCRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Bondues
Dénomination
SOCIETE CIVILE BERAF
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Bondues
Dénomination
SOCIETE CIVILE MABE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Dénomination
SOCIETE CIVILE BELO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Bondues
Dénomination
SOCIETE CIVILE MAGTI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Mouvaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/1995
Siret
39845212800026
Code APE
703E
Adresse
14 B RUE GALLIENI
59420 , MOUVAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/12/2011
Siret
39845212800018
Code APE
703E
Origine du fonds
Création
Activité principale
La propriété et la gestion d'un patrimoine familial composé d'actions ou de parts de sociétés de capitaux, ou de parts de sociétés civiles dont le patrimoine serait luimême composé d'actions ou de parts de sociétés de capitaux, d'immeubles ou de parts de sociétés civiles propriétaires de biens immobiliers
Adresse
836 8 allée du Boisseau
59910 , Bondues - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74
Date d'ajout
15/11/2023
Description
Radiation. Scission au profit des sociétés suivantes : ACANTHE, SCA, 64 boulevard de Cambrai 59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 418 138 095; CIMOFAT, SCA, 64 boulevard de Cambrai 59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 339 785 065; VALOREST, SCA, 64 boulevard de Cambrai 59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 418 132 924; SOLIANCE, SCA, 64 boulevard de Cambrai 59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 344 364 666 et NEOCLAR, SAS, 64 boulevard de Cambrai 59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 953 088 978, en date du 14/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/09/1994
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE: L'INDICATEUR DU 2 3/9/1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).