Entreprise : SCI LES ORGUES - SIREN 398 437 087
Identité
(Entreprise radiée le 05/06/2023)
Dénomination
SCI LES ORGUES
SIREN (siège)
398 437 087
Date d'immatriculation au RNE
06/10/1994
Date de fin de la personne morale
05/10/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
PL JEANNE D ARC 19110 BORT-LES-ORGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JUILLARD XAVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1987
Commune de résidence
Lorlanges
Nom, Prénom(s)
JUILLARD BRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1988
Commune de résidence
Lorlanges
Nom, Prénom(s)
GUEDJ CHRISTIANE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Mouriès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/09/1994
Siret
39843708700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
GESTION, ADMINISTRATION DES BIENS QUI SERONT CI-APRES APPORTES A LA SOCIETE ET DE TOUS CEUX DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR LA SUITE, PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT OU AUTREMENT ET TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, MOBILIERES.....
Adresse
PL Place Jeanne d'Arc
19110 , Bort-les-Orgues - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
.
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3465
Date d'ajout
05/06/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/09/2022
Description
Dissolution à compter du 20/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/06/2022, liquidateur : GUEDJ CHRISTIANE, siège de la liquidation : 42 Avenue Roger Salengro 13890 Mouriès, parution de la publicité légale : La Montagne paru le 29/07/2022
Numéro d'observation
14311
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Brive
Numéro d'observation
14310
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).