Entreprise : SCI VACCAIRE - SIREN 398 397 968
Identité
Dénomination
SCI VACCAIRE
SIREN (siège)
398 397 968
Date d'immatriculation au RNE
23/09/1994
Début d’activité
27/09/1994
Date de fin de la personne morale
22/09/2054
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition et gestion d'un bien immobilier.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
3 RUE CAMILLE DESMOULINS 38000 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILLION JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Ruy
Nom, Prénom(s)
TOURTE PIERRE , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/09/1994
Siret
39839796800049
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion d'un bien immobilier.
Autres Activités
Acquisition et gestion d'un bien immobilier.
Adresse
3 RUE CAMILLE DESMOULINS
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/02/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/09/1994
Siret
39839796800015
Code APE
702A
Adresse
177 CRS LIBERATION - GEN DE GAULLE
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/02/1999
Siret
39839796800023
Code APE
702A
Adresse
14 AV VICTOR HUGO
38130 , ECHIROLLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2006
Siret
39839796800031
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
1062 RTE DE SAINT PIERRE
38450 , SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F08/003042
Date d'ajout
12/03/2008
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de 1062 Route de Saint Pierre 38450 SAINT GEORGES DE COMMIERS à 3 Rue Camille Desmoulins 38000 GRENOBLE à compter du 11.02.2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/014467
Date d'ajout
30/11/2006
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de 14 Avenue Victor Hugo 38130 ECHIROLLES à 1062 Route de Saint Pierre 38450 SAINT GEORGES DE COMMIERS à compter du 01.07.2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-DECLARATION MODIFICATIVE du 12 Mars 1999 : Transfert du siège social du 177 Crs de la Libération 38000 GRENOBLE au 14 Avenue Victor Hugo BP 267 384333 ECHIROLLES CEDEX à compter du 18.02.1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe de GRENOBLE Le 20.09.1994 LES AFFICHES DE GRENOBLE du 23.09.1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).