Entreprise : VIREDIS - SIREN 398 384 933
Identité
(Entreprise radiée le 05/06/2020)
Dénomination
VIREDIS
SIREN (siège)
398 384 933
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2043
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
195000 EUR
Adresse du siège
RTE DE VIRE 14500 VIRE-NORMANDIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Vaudry
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIRET GUILLAUME , MAURICE , GERARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1987
Commune de résidence
Vire Normandie
Nom, Prénom(s)
MARIE CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Vigor-le-Grand
Nom, Prénom(s)
LOCHU ORIANNE , MARIE , LOUISE
Nom d'usage
SIRET
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1989
Commune de résidence
Vire Normandie
Dénomination
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Tours
Dénomination
Cabinet SECC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Mont-Saint-Aignan
Dénomination
SARL AXE REVISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bois-Guillaume
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/09/1994
Siret
39838493300014
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de portefeuille d'actions ou de parts sociales, management et prestation de services au profit de toute société contrôlée
Adresse
RTE route de Vire
14500 , Vire Normandie - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Vaudry
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6034
Date d'ajout
05/06/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SAS VAUDRY DISTRIBUTION (RCS Caen 316 278 548) dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Caen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).