Entreprise : YOG INDUSTRIES - SIREN 398 372 417
Identité
Dénomination
YOG INDUSTRIES
SIREN (siège)
398 372 417
Date d'immatriculation au RNE
06/10/1994
Début d’activité
28/07/1994
Date de fin de la personne morale
05/10/2093
Date de clôture
31/07
Date de la première clôture
31/07/1995
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Agent commercial, négoce et courtage.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
21 RUE JUMEL 74300 CLUSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BACCON PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Scionzier
Nom, Prénom(s)
GOY LUCIEN , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Thyez
Dénomination
S.R. AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
La Motte-Servolex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/07/1994
Siret
39837241700020
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Agent commercial, négoce et courtage.
Adresse
21 RUE JUMEL
74300 , CLUSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/1994
Siret
39837241700012
Code APE
4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Activité principale
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Adresse
17 RUE DU 8 MAI 1945
74460 , MARNAZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F12/004900
Date d'ajout
10/05/2012
Description
Cession de la branche d'activité de "distribution de machines industrielles destinées à produire du papier utilisé dans l'emballage et le calage d'équipements divers" par acte sous seing privé en date du 29 mars 2012 au profit de YOG DISTRIBUTIONS ( RCS ANNECY 353 871 858).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F08/000413
Date d'ajout
09/02/2008
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal NOUVELLE ADRESSE SIEGE ET ETS PRINCIPAL : 21 RUE JUMEL 74300 CLUSES. ANCIENNE : 17 RUE DU HUIT MAI 1945 74460 MARNAZ NOUVELLE ADRESSE DE MR GOY LUCIEN GERANT : 360 ROUTE DE RONTALON 74300 THYEZ. DECISION AG EN DATE DU 3 DECEMBRE 20O7 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 8 FEVRIER 2008 date d'effet : 03/12/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FONDS PRECEDEMMENT EXPLOITE 17 RUE DU 8 MAI 1945 74460 MARNAZ DU 28/7/1994 AU 03/12/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).