Entreprise : WILO INTEC - SIREN 398 340 190
Identité
Dénomination
WILO INTEC
Sigle
WSC
SIREN (siège)
398 340 190
Date d'immatriculation au RNE
26/09/1994
Début d’activité
02/09/1994
Date de fin de la personne morale
25/09/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Industrie commerce de toutes espèces de matériel électrique électronique ou mécanique
Code APE
2813Z - Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Capital social
8387500 EUR
Adresse du siège
50 AV EUGENE CASELLA 18700 AUBIGNY-SUR-NERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STIEBING MARC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Nom, Prénom(s)
RANFT MICHAEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Saint-Didier-au-mont-d'or
Nom, Prénom(s)
DECORTE GILLES
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Le Pecq
Nom, Prénom(s)
BAUMANN ALAIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Milon-la-Chapelle
Nom, Prénom(s)
GLAUNER HORST , PETER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
72929 WERMELSKIRCHEN
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Puteaux
Dénomination
KPMG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/09/1994
Siret
39834019000014
Code APE
2813Z - Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Industrie commerce de toutes espèces de matériel électrique électronique ou mécanique
Adresse
50 AV EUGENE CASELLA
18700 , AUBIGNY-SUR-NERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4061
Date d'ajout
11/10/2010
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 50 avenue Eugène Casella 18700 Aubigny-sur-Néré à compter du 30/09/2010 Ancienne : En France comme à l'étranger soit pour son compte soit pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers l'exploitation de tous Établissements industriels ou commerciaux lui appartenant ou pris par elle en Geran- ce ou en location se rapportant à la métallurgie à la fabrication et à la vente de tous moteurs appareils électriques et accessoires Nouvelle : Industrie commerce de toutes espèces de matériel électrique électronique ou mécanique
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3857
Date d'ajout
12/09/2008
Description
Décisions de L'associé unique du 01.07.08 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2008 : Partant : FAUL Gilbert, Président Nouveau : RANFT Michael, Président cf du 19.09.08
Numéro d'observation
1899
Date d'ajout
30/04/2007
Description
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27.03.07 MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 27/03/2007 : NOUVEAU : KPMG, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAU : MARANGE DENIS, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT PARTANT : MR SCHLOTTHAUER KURT, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : MME CAUSSEMILLE EDITH, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT MODIFIE : FAUL GILBERT, PRÉSIDENT CF DU 20.04.07
Numéro d'observation
158
Date d'ajout
12/01/2005
Description
Changement de dénomination DECISION DU PRESIDENT EN DATE DU 29.11.04 A COMPTER DU 29.11.04 MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : WILO SALMSON COMPONENTS NOUVELLE : WILO INTEC SUPPRESSION DU SIGLE : WSC Date d'effet : 01/01/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).