Entreprise : SCI LUI WEN HUA - SIREN 398 333 245
Identité
Dénomination
SCI LUI WEN HUA
SIREN (siège)
398 333 245
Date d'immatriculation au RNE
03/10/1994
Début d’activité
03/10/1994
Date de fin de la personne morale
02/10/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition la prise en location la location de tous biens immobiliers civils commerciaux ou industriels l'entretien l'administration et la gestion de ces biens
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
11 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEUNG SING LING MARIE , ROSE , LISE
Nom d'usage
LUI WEN HUA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
LUI WEN HUA JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
LUI WEN HUA NELLY
Nom d'usage
ARGENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
LUI WEN HUA JEAN , HUBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/10/1994
Siret
39833324500015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition la prise en location la location de tous biens immobiliers civils commerciaux ou industriels l'entretien l'administration et la gestion de ces biens
Autres Activités
L'acquisition la prise en location la location de tous biens immobiliers civils commerciaux ou industriels l'entretien l'administration et la gestion de ces biens
Adresse
11 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3348
Date d'ajout
27/08/2012
Description
Modification relative aux associés à compter du 26/06/2012 : Nouveau : ARGENT Nelly, Associé Société Civile Nouveau : LUI WEN HUA Jérôme, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 5 000.00 FRF nouveau montant : 762.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).