Entreprise : SCI SAINT RENE - SIREN 398 309 534
Identité
Dénomination
SCI SAINT RENE
SIREN (siège)
398 309 534
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
22/09/1994
Date de fin de la personne morale
31/12/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de tout immeuble, et notamment d'un cabinet de masseur kinésithérapeute situé à Avranches.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
3 PL PATTON 50300 AVRANCHES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AVRANCHES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEHEUT YVES , LUCIEN , RENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Fréhel
Nom, Prénom(s)
MOUTON EMMANUEL , IBRAHIM , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Avranches
Nom, Prénom(s)
POUQUET JEAN-CHRISTOPHE , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Avranches
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/09/1994
Siret
39830953400012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tout immeuble, et notamment d'un cabinet de masseur kinésithérapeute situé à Avranches.
Autres Activités
Acquisition de tout immeuble, et notamment d'un cabinet de masseur kinésithérapeute situé à Avranches.
Adresse
3 PL PATTON
50300 , AVRANCHES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AVRANCHES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
374
Date d'ajout
01/03/1997
Description
Démission de Melle Foucher Sylviane de ses fonctions de Co-Gerante Pv d'age du 11.02.97
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Granville a été rattaché au tribunal de commerce de Coutances par le décret N° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 750 000.00 FRF nouveau montant : 114 336.76 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).