Entreprise : LAFER - SIREN 398 294 215
Identité
Dénomination
LAFER
SIREN (siège)
398 294 215
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1994
Date de fin de la personne morale
21/09/2044
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
29 RUE DAURAT 63200 RIOM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAGALHAES FERNANDES DA SILVA TERESA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Nom, Prénom(s)
FERNANDES JORGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Châtelguyon
Nom, Prénom(s)
RIBEIRO FERNANDES DA SILVA JULIO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Vichy
Nom, Prénom(s)
FERNANDES PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Vichy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/05/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/09/1994
Siret
39829421500015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble situé à Riom 34 bd Desaix et plus généralement toutes Opera- Tions civiles de quelque nature qu'elles soient se rattachant à l'objet sus indiqué de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la Ste
Adresse
29 RUE 29 rue Daurat
63200 , Riom - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8415
Date d'ajout
28/05/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 914.69 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).