Entreprise : COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L'ARCHE - SIREN 398 269 423
Identité
Dénomination
COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L'ARCHE
Sigle
COFIA
SIREN (siège)
398 269 423
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1996
Début d’activité
07/09/1994
Date de fin de la personne morale
28/07/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la location et la gestion de tous biens immobiliers toutes opérations de marchand de biens sur des biens mobiliers ou immobiliers la prise de participation dans des sociétés ayant pour objet des activités immobilières en gestion locatives, civiles ou commerciales, ou en qualité de marchand de biens
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10000000 EUR
Adresse du siège
37 RUE LA PEROUSE 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Leclerc OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
Karamosko ANTOINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
EUROPRESTIM MANAGEMENT S.A.S.
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/09/1994
Siret
39826942300040
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la location et la gestion de tous biens immobiliers toutes opérations de marchand de biens sur des biens mobiliers ou immobiliers la prise de participation dans des sociétés ayant pour objet des activités immobilières en gestion locatives, civiles ou commerciales, ou en qualité de marchand de biens
Autres Activités
L'acquisition, la location et la gestion de tous biens immobiliers toutes opérations de marchand de biens sur des biens mobiliers ou immobiliers la prise de participation dans des sociétés ayant pour objet des activités immobilières en gestion locatives, civiles ou commerciales, ou en qualité de marchand de biens
Adresse
37 RUE LA PEROUSE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/09/1994
Siret
39826942300016
Code APE
701F
Adresse
154 AV DE CANNES
06210 , MANDELIEU-LA-NAPOULE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE MANDELIEU B
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/05/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/07/1996
Siret
39826942300024
Code APE
701F
Adresse
66 RUE DE VILLIERS
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/05/1998
Siret
39826942300032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
76 RTE DE LA DEMI-LUNE
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/10/2012
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/12/2003
Description
Fusion absorption de la société AS PROMOTION SARL RCS NANTERRE 390 610 533 à compter du 24/11/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).