Entreprise : GAEC BELLE ETOILE - SIREN 398 263 970
Identité
Dénomination
GAEC BELLE ETOILE
SIREN (siège)
398 263 970
Date d'immatriculation au RNE
19/09/1994
Début d’activité
15/09/1994
Date de fin de la personne morale
18/09/2093
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
270000 EUR
Adresse du siège
LA BELLE ETOILE 44580 VILLENEUVE EN RETZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST CYR EN RETZ
Représentants
Nom, Prénom(s)
AVERTY KARINE , MARIE-JEANNE , ALBERTE
Nom d'usage
FERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Villeneuve-en-Retz
Nom, Prénom(s)
AVERTY MICKAEL , CHRISTIAN , CLAIRE , MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Villeneuve-en-Retz
Nom, Prénom(s)
FERRE LIONEL , daniel , joseph , marie
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Villeneuve-en-Retz
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/1994
Siret
39826397000012
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Élevage de vaches laitières
Adresse
LA BELLE ETOILE
44580 , VILLENEUVE EN RETZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST CYR EN RETZ
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/09/2008
Description
274020080904 ********* Démission de co-gérants Date d'effet de la formalité: 31/12/2007 Co-gérants partants : AVERTY Christian CHAUVET Marie-Claire
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/07/1998
Description
700019980708 DIVE19980708 ********* Réduction du capital ********* Nomination d'un nouveau gérant GERANT : Mr AVERTY Mickael Christian Claire Marie.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/09/1994
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : OUEST FRANCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).