Entreprise : SCI GESICA - SIREN 398 236 208
Identité
Dénomination
SCI GESICA
SIREN (siège)
398 236 208
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2007
Début d’activité
07/09/1994
Date de fin de la personne morale
12/02/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, Propriété Gestion
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
26068.78 EUR
Adresse du siège
4 B RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BASTOS CATHERINE
Nom d'usage
ROUSSEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
BASTOS GERALDINE
Nom d'usage
MARAT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BASTOS SOPHIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
GROSSO CLAUDINE
Nom d'usage
BASTOS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
Nice
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/09/1994
Siret
39823620800029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, Propriété Gestion
Autres Activités
Acquisition, Propriété Gestion
Adresse
4 B RUE ALPHONSE KARR
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/09/1994
Siret
39823620800011
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
8 ALL DES CHAMOIS
59650 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
16/10/2019
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A NICE (06000) - 4 BIS RUE ALPHONSE KARR RC NICE (2019D00980) LE 01-01-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
76733
Date d'ajout
15/10/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décre t N° 88-38 du 13/01/1988) cette entreprise immatri culée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE é tait précédemment immatriculée au Greffe du Tribun al de Commerce de ROUBAIX TOURCOING.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/09/1994
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 17 /8/1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).