Entreprise : SCI LES QUATRE VENTS - SIREN 398 230 433
Identité
Dénomination
SCI LES QUATRE VENTS
SIREN (siège)
398 230 433
Date d'immatriculation au RNE
19/09/1994
Début d’activité
30/08/1994
Date de fin de la personne morale
18/09/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Associé unique
Oui
Activité principale
Acquisition location revente d'immeubles à usage d'habitation ou commercial gestion mobilière et immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
57930.63 EUR
Adresse du siège
14 RUE DES 4 VENTS 62530 SERVINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Servins
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELOMEZ GUY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Servins
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/08/1994
Siret
39823043300011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition location revente d'immeubles à usage d'habitation ou commercial gestion mobilière et immobilière
Autres Activités
Acquisition location revente d'immeubles à usage d'habitation ou commercial gestion mobilière et immobilière
Adresse
14 RUE DES 4 VENTS
62530 , SERVINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Servins
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
12158
Date d'ajout
15/12/2016
Description
Changement de dénomination à compter du 17/11/2016 Ancienne : SCI STELLA ET GUY Nouvelle : SCI LES QUATRE VENTS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 380 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 57 930.63 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).