Entreprise : C.P.S. - SIREN 398 230 003
Identité
Dénomination
C.P.S.
SIREN (siège)
398 230 003
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1994
Date de fin de la personne morale
07/09/2093
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
12 BD COMTE DE FALICON 06100 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EZAVIN PIERRE , LOUIS
Qualité
Mandataire ad hoc
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
CIERCO SABRINA CATHERINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
CIERCO PHILIPPE JEAN MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Nice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/09/1994
Siret
39823000300020
Enseigne
BP
Code APE
505Z
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
Vente au détail de carburants et vente de tous produits se rapportant à l'automobile ou à son usager (vente des carburants en qualité de mandataire et en qualité de gérant libre pour les autres produits et activités commerciales de Diversifivation)
Adresse
12 BD 12 Boulevard COMTE DE FALICON
06000 , Nice - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/09/1994
Siret
39823000300012
Code APE
505Z
Adresse
160 AV DE LA LANTERNE
06200 , NICE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT A
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39013
Date d'ajout
27/09/2018
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13567
Date d'ajout
05/11/2009
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
47274
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/06/1995
Description
Transfert de siège social du 160 ave de la lanterne bat à 06200 Nice au 12 Bld comte de Falicon 06100 Nice à compter du 15 septembre 1994 et prise d activité à compter du 15 septembre 1994 du fonds de commerce de vente au détail de carburants et vente de tous produits se rapportant à l'automobile ou à son usager (vente des carburants en qualité de mandataire et en qualité de gérant libre pour les autres produits et activités commerciales de diversification) situe à Nice (06100) 12 Bld comte de Falicon reçu en location gérance du 15 septembre 1994 au 14 septembre 1997 publication : les petites affiches du 29 septembre 1994 propriétaire actuel : Mobil oil française Rcs b 542 031 117
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).