Entreprise : SCI VBF - SIREN 398 194 456
Identité
(Entreprise radiée le 29/09/2020)
Dénomination
SCI VBF
SIREN (siège)
398 194 456
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1994
Date de fin de la personne morale
21/09/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
77 RUE DE CONDE 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAUGEOIS DANIEL , REMY , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
Amillis
Nom, Prénom(s)
FOUQUY MARTINE , HELENE
Nom d'usage
VAUGEOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Amillis
Nom, Prénom(s)
VAUGEOIS ERIC , DANIEL , LOUIS , EMILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Serris
Nom, Prénom(s)
BOUY GERARD , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Les Mathes
Nom, Prénom(s)
VAUGEOIS CAROLE , MARIE , LOUISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Archamps
Nom, Prénom(s)
LOISON THERESE
Nom d'usage
BOUY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Les Mathes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/09/1994
Siret
39819445600016
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion immobilière
Adresse
77 RUE 77 rue de Condé
77260 , La Ferté-sous-Jouarre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
29/09/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/03/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 27-08-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Moniteur de Seine et Marne DU : 08-02-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/09/1994
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE DES STATUTS DANS D ELIVRANCE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).