Entreprise : SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BOUES - SIREN 398 190 603
Identité
(Entreprise radiée le 13/06/2022)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BOUES
SIREN (siège)
398 190 603
Date d'immatriculation au RNE
09/09/1994
Fermeture de l'établissement - 39819060300025
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2021
Fermeture de l'établissement - 39819060300017
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2016
Date de fin de la personne morale
08/09/2044
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
335387.84 EUR
Adresse du siège
59 BD HENRI LACLAU 64400 OLORON-SAINTE-MARIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DORNON AURELIE , MARGUERITE
Nom d'usage
SAMANI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
DORNON BENOIT , MICHEL , JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Gan
Nom, Prénom(s)
PUE MONIQUE
Nom d'usage
DORNON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/08/1994
Siret
39819060300017
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
AU CHATEAU
64570 , ANCE FEAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/09/1994
Siret
39819060300025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et gestion, à titre civil, de tous immeubles situés commune d'Oloron Ste Marie ou Féas
Adresse
59 BD 59 boulevard Henri Laclau
64400 , Oloron-Sainte-Marie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6785
Date d'ajout
13/06/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 06/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1128
Date d'ajout
31/01/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/11/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/01/2022
Description
Dissolution à compter du 01/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/11/2021, liquidateur : DORNON né(e) PUE Monique, siège de la liquidation : 59 Boulevard Henri Laclau 64400 Oloron-Sainte-Marie, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Béarnaises Pyrénées paru le 28/12/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 200 000.00 FRF nouveau montant : 335 387.84 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).