Entreprise : IMMOS DECORS(MAISONS PISCINES JARDINS) - SIREN 398 167 395
Identité
Dénomination
IMMOS DECORS(MAISONS PISCINES JARDINS)
SIREN (siège)
398 167 395
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1994
Date de fin de la personne morale
08/12/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
1 B RUE LIBERATION 33380 MARCHEPRIME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD JEAN FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Gujan-Mestras
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/07/1994
Siret
39816739500019
Nom commercial
IMMOS-DECORS
Code APE
452A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Construction de maisons, de piscines
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
0001 B RUE 1 BIS Rue DE LA LIBERATION
33380 , Marcheprime - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
90549
Date d'ajout
08/12/2006
Description
Par jugement du 06/12/2006, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a nommé dans la procédure de Liquidation Judiciaire Mr Antoine LIQUDARD, en qualité de Juge-Commissaire en remplacement de Mr Didier MATHIEU, Monsieur Daniel BOURGUES, en qualité de Juge-Commissaire suppléant en remplacement de Mr Jean-Pierre WIART et la SCP SILVESTRI-BAUJET, avec mission à Me BAUJET, 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de Mandataire Liquidateur en remplacement de la SELARL CHRISTOPHE MANDON.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
42527
Date d'ajout
19/05/2005
Description
Par jugement du 18/05/2005, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a condamné sur le fondement de l'article L 624-3 du Code de Commerce provisionnellement Monsieur Jean-François GIRARD, gérant, à supporter l'insuffisance d'actif de la société IMMO DECORS SARL.
Numéro d'observation
4627
Date d'ajout
09/02/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 12-01-2004 nommant M. Didier MATHIEU juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
58623
Date d'ajout
05/12/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 03-12-2003 , prononce la liquidation judiciaire , désigne liquidateur SELARL BOUFFARD-MANDON 12 QUAI LOUIS XVIII 33000 BORDEAUX
Numéro d'observation
52974
Date d'ajout
25/09/2003
Description
Le tribunal de commerce de BORDEAUX , a prononcé en date du 24-09-2003 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 200307354 , date de cessation des paiements le 24-09-2003 , et a désigné juge commissaire M. Serge RAULET , représentant créanciers SELARL BOUFFARD-MANDON 12 QUAI LOUIS XVIII 33000 BORDEAUX Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
33920
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
B1 2003-09-24 OUVERTURE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2003-09-30 GREFFE T.C DE BORDEAUX GREFFE DE BORDEAUX SCP SILVESTRI-BAUJET,B2 2003-12-03 PRONONCIATION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2003-12-11 GREFFE T.C DE BORDEAUX GREFFE DE BORDEAUX SCP SILVESTRI-BAUJET,J111 2015-11-19 Prononciation clôture procédure pour insuffisance actif 2018-03-20 GREFFE T.C DE BORDEAUX GREFFE T.C DE BORDEAUX SCP SILVESTRI-BAUJET
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).