Entreprise : EURL LES EMBRUNS - SIREN 398 134 353
Identité
Dénomination
EURL LES EMBRUNS
SIREN (siège)
398 134 353
Date d'immatriculation au RNE
31/08/1994
Date de fin de la personne morale
30/08/2084
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
ALL DES ARCADES 22240 FREHEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FREHEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMEE BERTRAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
35
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
39813435300018
Enseigne
PUB LES EMBRUNS
Code APE
553A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Bar, pub, restauration, vente ¬ emporter, brasserie
Adresse
ALL DES ARCADES
22240 , FREHEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FREHEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
264
Date d'ajout
13/03/1996
Description
Vente du fonds sis allée des arcades à Fréhel 22240 à M. Belhomme Jean- François à compter du 11.02.1996
Numéro d'observation
139
Date d'ajout
08/02/1996
Description
Décès du gérant M. Régis Demee le 12 mai 1995 - nomination d'un nouveau gérant : M. Demee Bertrand, né le 17.09.1968 à Dinan 22 - Nat.F., La croix Calaudry à Longaulnay 35 - à compter du 10.11.1995 - M. Demee Bertrand a été nomme gérant par les ayants droit de M. Régis Demee, décédé, il exerçaient ses fonctions au nom de l'indivision - Pv age 10.11.1995 - D.A. 08.02.1996 Nèa 67 - le petit bleu des Cotes d'Armor du 13.01.1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).