Entreprise : CUMA DE LA CROIX DE L ANGUILLE - SIREN 398 117 879
Identité
Dénomination
CUMA DE LA CROIX DE L ANGUILLE
SIREN (siège)
398 117 879
Date d'immatriculation au RNE
31/08/1994
Début d’activité
16/08/1994
Date de fin de la personne morale
30/08/2044
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Achat et utilisation en commun de matériels agricoles
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
3181.61 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 56220 PLUHERLIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLUHERLIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EVAIN YVES-PIERRE , LOUIS , MARIE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Pluherlin
Nom, Prénom(s)
JACOB ROMAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1993
Commune de résidence
Pluherlin
Nom, Prénom(s)
LE BIDEAU ETIENNE , ARMAND , ALEXIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1991
Commune de résidence
Pluherlin
Nom, Prénom(s)
RICHARD CEDRIC , ALBERT , MARIE , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Pluherlin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/08/1994
Siret
39811787900013
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat et utilisation en commun de matériels agricoles
Adresse
MAIRIE
56220 , PLUHERLIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLUHERLIN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10191
Date d'ajout
19/12/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/10/2019 : Partant : BREDOUX Christophe, Didier, Trésorier Nouveau : ROUILLE Gwénaël, Jean, Louis, Marie, Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5176
Date d'ajout
14/09/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/06/2017 : Partant : ROUILLE Gwénael Jean-Louis-Marie, Trésorier Partant : RICHARD Michel Yves Jean-Marie, Président Nouveau : RICHARD Cédric, Albert, Marie, Joseph, Président Nouveau : JACOB Romain, Vice-président Nouveau : BEGO Daniel, Roger, Auguste, Marie, Secrétaire Nouveau : BREDOUX Christophe, Didier, Trésorier
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).