Entreprise : SOC KRISLOR - SIREN 398 110 015
Identité
Dénomination
SOC KRISLOR
SIREN (siège)
398 110 015
Date d'immatriculation au RNE
26/08/1994
Date de fin de la personne morale
25/08/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
8 RUE VAUBAN 06600 ANTIBES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GALERIE DU PORT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEYRE JEAN , DENIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
MARSEILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/08/1994
Siret
39811001500011
Nom commercial
KRISLOR
Enseigne
YTY
Code APE
221C
Origine du fonds
Création
Activité principale
EDITION ET PUBLICATION DU JOURNAL YTY ANTIBES
Adresse
8 RUE GALERIE DU PORT 8 BD D'AGUILLON
06600 , ANTIBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GALERIE DU PORT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5999
Date d'ajout
16/10/1996
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 13/09/96 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES CLOTURANT LES OPERATIONS DE LADITE LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3119
Date d'ajout
22/05/1996
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 26/04/96 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES DESGNANT MME PHILIP JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
2295
Date d'ajout
11/04/1995
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 24/03/95 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES OUVRANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Numéro d'observation
1401
Date d'ajout
01/03/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements A COMPTER DU 01/03/95 PROCES VERBAL DRESSE PAR LE GREFFIER DU TC ANTIBES CONTENANT DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PV DRESSE PAR LE GREFFIER TC ANTIBES LE 1.3.1995 CONTENANT DECLARATION CESSATION PAIEMENTS EFFECTUEE PAR MR PEYRE JD GERANT REPRESENTE PAR MME AIM C RESPONSABLE COMMERCIALE PORTEUR D'UN POUVOIR - JGT TC ANITBES DU 24.3.1995 PRONONCANT L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE - JUGE COMMISSAIRE : MR R SCHOTT- MANDTAIRE LIQUIDATEUR : ME M ARNAUD 2 AV BRIAND ANTIBES - DATE CESSATION PAIEMENTS : 26.2.1995- JGT TC ANTIBES 26.4.1996 DESIGNANT MMME B PHILIP JUGE COMMISSAIRE - JGT TC ANTIBES 13.9.1996 CLOTURE INSUFFISANCE ACTIF - LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).