Entreprise : PRODUCTIVITY EUROPE - SIREN 398 068 296
Identité
Dénomination
PRODUCTIVITY EUROPE
SIREN (siège)
398 068 296
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1997
Début d’activité
16/08/1994
Date de fin de la personne morale
25/05/2096
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Formation pour l'organisation et la gestion d'entreprise
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
46000 EUR
Adresse du siège
57 BD MARIUS VIVIER-MERLE 69003 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALAZUC JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
CONVERSET CATHERINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CABINET EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/08/1994
Siret
39806829600050
Nom commercial
PRODUCTIVITY
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Formation pour l'organisation et la gestion d'entreprises
Adresse
57 BD MARIUS VIVIER-MERLE
69003 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1996
Siret
39806829600035
Code APE
804C
Adresse
71 RUE FRANCOIS PEISSEL
69300 , CALUIRE-ET-CUIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE VICTORIA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1996
Siret
39806829600027
Code APE
741G
Adresse
1 BD MARIUS VIVIER-MERLE
69003 , LYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR SUISSE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1999
Siret
39806829600043
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
59 BD MARIUS VIVIER-MERLE
69003 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/08/1994
Siret
39806829600019
Code APE
741G
Adresse
1 RUE JEAN JAURES
74000 , ANNECY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE BONLIEU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/032242
Date d'ajout
18/07/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18/07/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/032352
Date d'ajout
18/07/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18/07/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/028419
Date d'ajout
24/05/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/05/2016 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur BONNET Christian. Juge commissaire suppléant : Monsieur AUZAL Jean-François. Liquidateur-judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 31/12/2015
Numéro d'observation
F01/025399
Date d'ajout
13/09/2001
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis 71 rue François Peissel "Le Victoria" 69300 CALUIRE à compter du 31/12/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 26 mai 1997 : Transfert du siège social et Ets principal du 1 rue Jean Jaurès Centre Bonlieu 74000 ANNECY au 1 Boulevard Vivier Merle 69003 LYON à compter du 1.9.96 DECLARATION MODIFICATIVE du 21 Octobre 1999 Transfert du siège social et Transfert du principal établissement du Tour Suisse 1 Boulevard Vivier Merle 69003 LYON au 59 Boulevard Vivier Merle 69003 LYON avec effet rétroactif au 15 Février 1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Déjà constituée, transfère son siège et Ets principal du 1 rue Jean Jaurès Centre Bonlieu 74000 ANNECY à LYON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).