Entreprise : SCI MANSENES - SIREN 398 065 912
Identité
Dénomination
SCI MANSENES
SIREN (siège)
398 065 912
Date d'immatriculation au RNE
25/08/1994
Début d’activité
07/07/1994
Date de fin de la personne morale
24/08/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, la gestion, l'acquisition, la prise à bail de tous biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
617418.52 EUR
Adresse du siège
LD MANSENES 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUR ISABELLE , SOPHIE
Nom d'usage
DE BARDIES-MONTFA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
BAUR CATHERINE , MYRIAM
Nom d'usage
VINSON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
BAUR LAURENCE , CHRISTIANE , ANDREE
Nom d'usage
SAUNDER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
BAUR PHILIPPE , BERTRAND , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1930
Nom, Prénom(s)
DE BARDIES-MONTFA ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1989
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
DE BARDIES-MONTFA GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1993
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
DE BARDIES-MONTFA MARTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1991
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
SAUNDER THOMAS , NATHAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1990
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
SAUNDER MATHILDE , MADELEINE , SYLVIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1985
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
SAUNDER MATHIEU , DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
VINSON FELIX , ARTHUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1998
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
VINSON JULES , NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1997
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
VINSON ROMAIN , PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1993
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
VINSON LOUIS , BENJAMIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1997
Commune de résidence
Vaucresson
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/07/1994
Siret
39806591200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, la gestion, l'acquisition, la prise à bail de tous biens immobiliers.
Autres Activités
La propriété, la gestion, l'acquisition, la prise à bail de tous biens immobiliers.
Adresse
LD MANSENES
40560 , VIELLE-SAINT-GIRONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 4 050 000.00 FRF nouveau montant : 617 418.52 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).