Entreprise : SCI TOME PROMOTIONS - SIREN 398 033 019
Identité
Dénomination
SCI TOME PROMOTIONS
SIREN (siège)
398 033 019
Date d'immatriculation au RNE
02/03/2012
Début d’activité
10/06/1994
Date de fin de la personne morale
01/03/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La location l'acquisition la vente la construction la propriété l'administration et l'exploitation de tous biens immobiliers et mobiliers en France ou à l'étranger.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
106 B AV BEAUREPAIRE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVY PROSPER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1930
Commune de résidence
64163 TEL AVIV
Nom, Prénom(s)
DUNOGUE BEATRICE , ROLANDE , FRANCOISE
Nom d'usage
GAFFIE
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris 10e Arrondissement
Dénomination
CASHTEX
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris 13e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/06/1994
Siret
39803301900017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La location l'acquisition la vente la construction la propriété l'administration et l'exploitation de tous biens immobiliers et mobiliers en France ou à l'étranger.
Autres Activités
La location l'acquisition la vente la construction la propriété l'administration et l'exploitation de tous biens immobiliers et mobiliers en France ou à l'étranger.
Adresse
106 B AV BEAUREPAIRE
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/06/1994
Siret
39803301900025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
39 RUE DU CAIRE
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
19/03/2018
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 08-03-2018 a prononcé Prononce la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fixe la date de cessation des paiements au 14 février 2017, désigne M. Didier Rouaud en qualité de juge commissaire et M. Olivier Lichy en qualité de juge commissaire suppléant, désigne la SCP BTSG prise en la personne de Me Stéphane Gorrias, 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, en qualité de liquidateur, rappelle aux créanciers qu'ils bénéficient d'un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC, les créanciers étant soumis au plan de la procédure de redressement judiciaire étant dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/11/2012
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 15-11-2012 a prononcé proroge pour une durée de 3 mois la période d'observation, maintient les organes de la procédure.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/05/2012
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 10-05-2012 a prononcé proroge pour une durée de 6 mois la période d'observation. Maintient les organes de la procédure.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
08/03/2012
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE CRETEIL SOUS LE NUMERO 2012D00280
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/03/2012
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 01-03-2012 a prononcé ouvre une procédure de redressement judiciaire qui sera suivie d'une période d'observation de deux mois. Nomme Mme Jeanne Drevet en qualité de juge commissaire et M Christian Hours en qualité de juge commissaire suppléant. Désigne la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias prise en la personne de Me Gorrias demeurant 87 boulevard de Sébastopol 75002 Paris en qualité de mandataire judiciaire. Fixe la date de cessation des paiements au 01/09/2010. Fixe le délai de déclaration des créances à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/03/2012
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
51637
Date d'ajout
15/02/1996
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).