Entreprise : FLOR DE SELVA - SIREN 397 981 812
Identité
Dénomination
FLOR DE SELVA
SIREN (siège)
397 981 812
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1994
Début d’activité
01/09/1994
Date de fin de la personne morale
08/08/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
INTRODUCTION ET COMMERCIALISATION EN GROS DES TABACS MANUFACTURES
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
4 PL DE VALOIS 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEBAG JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROSSIGNOL STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
SELVA MARIA , PIA , SYLVIE
Nom d'usage
THIOLAT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1994
Siret
39798181200027
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
INTRODUCTION ET COMMERCIALISATION EN GROS DES TABACS MANUFACTURES
Adresse
4 PL DE VALOIS
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
09/03/2023
Siret
39798181200043
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac
Adresse
3 RUE ROLAND MORENO
41260 , LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1994
Siret
39798181200035
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'introduction et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés
Adresse
6 AV DE LA BUTTE
41000 , BLOIS - FRANCE
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/03/2023
Siret
39798181200019
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'introduction et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés
Adresse
5 RUE ROGER DION
41000 , BLOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
896
Date d'ajout
23/03/1999
Description
NOTIFICATION INTER-GREFFE - G.T.C. : PARIS ANCIEN SIEGE SOCIAL : 41000 BLOIS, 5. RUE ROGER DION NOUVEAU SIEGE SOCIAL : 75001 PARIS, 4, PLACE DE VALOIS A COMPTER DU 01/02/1999
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).