Entreprise : SND - SIREN 397 950 254
Identité
(Entreprise radiée le 05/06/2023)
Dénomination
SND
Sigle
DEPHY
SIREN (siège)
397 950 254
Date d'immatriculation au RNE
20/09/1999
Date de fin de la personne morale
19/09/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
42 CHE DES RUELLES 89380 APPOIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBA-LATA MAURICE , NORBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BENSOUSSAN PATRICK , MAURICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Saint Maurice
Dénomination
SARL TECHNI PRO DIALANN
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Violaines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1994
Siret
39795025400011
Code APE
517Z
Adresse
20 AV DES COSMONAUTES
89400 , MIGENNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 31
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1994
Siret
39795025400029
Nom commercial
DEPHY
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Distribution, logistique, entreposage, importation exportation de tous objets, matériels et marchan- dises
Adresse
42 CHE 42 route des Ruelles
89380 , Appoigny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
05/06/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
05/06/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 05/06/2023
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
05/12/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Auxerre en date du 05-12-2022, prorogeant la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire au 05-06-2023 conformément aux dispositions des articles L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
04/01/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de AUXERRE en date du 04-01-2021, prorogeant la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire au 04-01-2023 conformément aux dispositions des articles L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
13/01/2020
Description
Ordonnance du 13-01-2020 nommant Philippe WATTECAMPS en qualité de Juge-Commissaire en remplacement de Christophe BONNEFOND.
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
07/01/2019
Description
Cessation d'activité : 07-01-2019.
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
07/01/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de AUXERRE, a prononcé, en date du 07-01-2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2019/6 CIP 4130, date de cessation des paiements le 31-12-2018, et a désigné : juge commissaire Monsieur Christophe BONNEFOND liquidateur Maître Bernard DELIBES 12 boulevard Davout 89000 AUXERRE, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/09/1999
Description
Historique : * Acte constitutif déposé au Greffe d u Tribunal de Commerce de JOIGNY publié dans Terre s de Bourgogne du 28.7.1994 * Siège social transfé ré de MIGENNES (89) 20 Av. des Cosmonautes à APPOI GNY (89) 42 Rte des Ruelles à compter du 1.8.1999 Publicité de transfert : Terres de Bourgogne du 26 .08.1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).