Entreprise : SARL VALERIE DISTRIBUTION - SIREN 397 898 875
Identité
Dénomination
SARL VALERIE DISTRIBUTION
SIREN (siège)
397 898 875
Date d'immatriculation au RNE
03/08/1994
Date de fin de la personne morale
02/08/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
3 PL MARQUIS DE BARONCELLI 30640 BEAUVOISIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SARRAGOSA THIERRY , JEAN , MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Beauvoisin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/07/1994
Siret
39789887500018
Nom commercial
VALERIE DISTRIBUTIONLES JARDINS DU SUD
Code APE
4789Z - Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
SOLDEUR EN TOUT GENRE EN AMBULANT, AINSI QUE PAR CORRESPONDANCE, CHAUSSURES TEXTILES MAROQUINERIE ARTICLES DE VOYAGES TOUT BIEN UTILE A LA MENAGERE CREATION ET ENTRETIEN D'ESPACES VERTS, MACONNERIE DE JARDIN, PRODUCTION ET VENTE DE VEGETAUX
Adresse
3 PL 3 Place du Marquis de Baroncelli
30640 , Beauvoisin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/017378
Date d'ajout
18/09/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 18/09/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/017856
Date d'ajout
24/11/2018
Description
Par ordonnance en date du 24/11/2018, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné liquidateur judiciaire : SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Maître TORELLI 29 Rue des Lombards 30000 NIMES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F13/007370
Date d'ajout
27/05/2013
Description
Ordonnance du Président en date du 27/05/2013 désignant en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur NAVARRO Robert en remplacement du juge commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
F12/004455
Date d'ajout
21/03/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 21/03/2012 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Juge commissaire : Madame DARE ELISE. Juge commissaire suppléant : Monsieur DRAUSSIN ALEX. Liquidateur-judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 29 RUE DES LOMBARDS 30000 NIMES. Date de cessation des paiements : 01/11/2011
Numéro d'observation
F06/007634
Date d'ajout
04/08/2006
Description
Suite à la cession de parts la sté est devenue une SARL Unipersonnelle - Nomination de Mr SARAGOSA Thierry en qualité de gérant de la sté en remplacement de DURRIEU Valérie à compter du 21.6.2006
Numéro d'observation
8172
Date d'ajout
30/08/2000
Description
CHANGEMENT DE GERANT - NOMINATION DE MME DURRIEU VALERIE, NEE LE 16.07.68 A NIMES, DEMEURANT A BEAUVOISIN, 3 PLACE MARQUIS DE BARONCELLI EN REMPLACEMENT DE MR SARAGOSA THIERRY, SUIVANT P.V. DE L'A.G. DU 8.8.2000 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 30.08.2000 LE COMMERCIAL DU GARD 15.08.2000 Date d'effet : 08 août 2000
Numéro d'observation
7615
Date d'ajout
29/09/1999
Description
EXTENSION DE L'OBJET ET DE L'ACTIVITE D ELA STE A CREATION ET ENTRETIEN D'ESPACES VERTS, MACONNERIE DE JARDIN, PRODUCTRION ET VENTE DE VEGETAUX NOM COMMERCIAL : VALERIE DISTRIBUTION ET LES JARDINS DU SUD NOMINATION DE MR SARAGOSA THIERRY NE LE 13.6.65 A LUNEL 31- NTE FRSE DT 3 PLACE MARQUIS DE BARONCELLI A BEAUVOISIN EN QUALITE DE GERANT DE LA STE EN REMPLACEMENT DE SARAGOSA SERGE SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU20.09.99 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 29.9.99 LE COMMERCIAL DU GARD DU 28.9.99 Date d'effet : 20 septembre 1999
Numéro d'observation
1401
Date d'ajout
13/02/1998
Description
SUIVANT PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10.12.97 CHANGEMENT DE GERANT - NOMINATION DE MR SARAGOSA SERGE NE LE 12.02.58 A LUNEL, DEMEURANT A BEAUVOISIN - BP 14 EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR SARAGOSA THIERRY, DEMISSIONNAIRE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 13.2.98 LE COMMERCIAL DU GARD 16.12.97
Numéro d'observation
9268
Date d'ajout
26/12/1996
Description
NOMINATION DE MR SARAGOSA THIERRY NE LE 13.6.65 A LUNEL 34 NTE FRSE DT RUE DU FOYER 34400 LUNEL EN QUALITE DE GERANT D ELA STE EN REMPLACEMENT DE MELLE DURRIEU VALERIE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 17.12.96 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU17.12.96 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 26.12.96 LE COMMERCIAL DU GARD DU 24.12.96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N.SIRET = 397 898 875 00018 CODE NAF : 526E La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 03 août 1994 - CEVENNES MAGAZINE du 30 juillet 1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).