Entreprise : SCI DE SAINT COME - SIREN 397 892 639
Identité
(Entreprise radiée le 15/02/2023)
Dénomination
SCI DE SAINT COME
SIREN (siège)
397 892 639
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1994
Date de fin de la personne morale
28/07/2064
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
12195.92 EUR
Adresse du siège
RUE MOLIERE 47190 AIGUILLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TREMON JEAN-LUC , SERGE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Aiguillon
Nom, Prénom(s)
TREMON MAURICE , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1938
Commune de résidence
Aiguillon
Nom, Prénom(s)
DUFRANC FRANCE , ELISE
Nom d'usage
TREMON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Aiguillon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/07/1994
Siret
39789263900014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion administration, mise en valeur et exploitation par voie de location ou autrement de tout immeuble
Adresse
RUE rue Molière
47190 , Aiguillon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1562
Date d'ajout
15/02/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 16/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/04/2022
Description
Dissolution à compter du 18/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 18/03/2022, liquidateur : TREMON Jean-Luc, Serge, siège de la liquidation : Rue Molière 47190 Aiguillon, parution de la publicité légale : Le Courrier Français paru le 25/03/2022
Numéro d'observation
1630
Date d'ajout
24/03/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/12/2008 : Nouveau : TREMON Maurice André, Associé Société Civile Nouveau : TREMON France Elise, Associé Société Civile Changement de qualité : TREMON Jean-Luc, Serge, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).