Entreprise : CERES - SIREN 397 886 466
Identité
Dénomination
CERES
SIREN (siège)
397 886 466
Date d'immatriculation au RNE
08/10/2004
Début d’activité
15/09/2004
Date de fin de la personne morale
07/10/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise et la gestion de toute participation dans toutes sociétés et l'acquisition de biens immobiliers.
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
5886342 EUR
Adresse du siège
247 RUE DU CRET DU MIDI 74120 MEGEVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARDSON OLIVIER , JACQUES , EMILE , CHARLES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
RICHARDSON FLAVIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
RICHARDSON BRUNO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
RICHARDSON JEAN , PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
RICHARDSON BERNARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
RICHARDSON WILLIAM
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/2004
Siret
39788646600028
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
LA PRISE ET LA GESTION DE TOUTE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES ET L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
LA PRISE ET LA GESTION DE TOUTE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES ET L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS
Adresse
247 RUE DU CRET DU MIDI
74120 , MEGEVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/1994
Siret
39788646600010
Code APE
703E
Adresse
2 PL GANTES
13002 , MARSEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/004369
Date d'ajout
16/10/2008
Description
Réduction du capital NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 5 886 342. 00€ ANCIEN : 6 125 812. 00 € DECISION AG EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2008 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE MESSAGER EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2008 date d'effet : 19/09/2008
Numéro d'observation
F08/003305
Date d'ajout
17/07/2008
Description
Modification autre NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 6 125 812.00 € ANCIEN : 6 6004 752.00 € DECISION AG EN DATE DU 2 JUIN 2008 ET 18 JUIN 2008 A COMPTER DU 30 AVRIL 2008 : NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MME GAUDRY FLORENCE. NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MME CAPITELLI CHRISTINE. DECISION AG EN DATE DU 30 AVRIL 2008 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE MESSAGER EN DATE DU 26 JUIN 2008 date d'effet : 18/06/2008
Numéro d'observation
F07/003661
Date d'ajout
28/11/2007
Description
Modification autre NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE ANCIENNE : SC NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 6 604 752 € ANCIEN 6 604 906 € MR RICHARDSON JEAN-PIERRE GERANT EST NOMME PRESIDENT. MMRS RICHARDSON BRUNO ET WILIAM ET BERNARD SONT NOMMES DIRECTEURS GENERAUX. MR LITTARDI JEAN PIERRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. MME GAUDRY FLORENCE EST NOMMEE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. DECISION AG EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE MESSAGER EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2007 date d'effet : 12/11/2007
Numéro d'observation
F06/002212
Date d'ajout
27/06/2006
Description
Réduction du capital NOUVEAU CAPITAL : 6 604 906 € ANCIEN : 6 838 986.00 € date d'effet : 15/06/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FONDS PRECEDEMMENT EXPLOITE 2 PLACE GANTES 13002 MARSEILLE DU 28 JUILLET 1994 AU 15 SEPTEMBRE 2004 DATE DE SON TRANSFERT 247 ROUTE DU CRET DU MIDI 74120 MEGEVE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).