Entreprise : SCI APAL - SIREN 397 881 681
Identité
Dénomination
SCI APAL
SIREN (siège)
397 881 681
Date d'immatriculation au RNE
04/08/1994
Début d’activité
24/06/1994
Date de fin de la personne morale
03/08/2044
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation par location d'immeubles ou droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
363 RTE DE BEDOIN 84200 CARPENTRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASTRUC CLAUDE , FRANCOIS , EMILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Carpentras
Nom, Prénom(s)
ASTRUC INGRID
Nom d'usage
JAUME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Carpentras
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/06/1994
Siret
39788168100027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation par location d'immeubles ou droits immobiliers
Autres Activités
Acquisition, administration et exploitation par location d'immeubles ou droits immobiliers
Adresse
363 RTE DE BEDOIN
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/06/1994
Siret
39788168100019
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
280 RTE DE SAINT-DIDIER
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).