Entreprise : BIGOT PISCICULTURE - SIREN 397 873 605
Identité
Dénomination
BIGOT PISCICULTURE
SIREN (siège)
397 873 605
Date d'immatriculation au RNE
26/07/1994
Début d’activité
01/12/1993
Date de fin de la personne morale
25/07/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L ACQUISITION L ADMINISTRATION ET LA GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital minimum
224100.06 EUR
Adresse du siège
LA BOUHOUDERIE 49330 MIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIGOT MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Nom, Prénom(s)
BIGOT MICKAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
HAUTS D'ANJOU (LES)
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
39787360500018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L ACQUISITION L ADMINISTRATION ET LA GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
L ACQUISITION L ADMINISTRATION ET LA GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Adresse
LA BOUHOUDERIE
49330 , MIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1108
Date d'ajout
18/01/2007
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01/09/2006 ANCIENNE FORME : EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EARL) NOUVELLE FORME : SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 01/09/2006 ANCIENNE : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE "BIGOT PISCICULTURE EARL" NOUVELLE : BIGOT PISCICULTURE MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL A COMPTER DU 01/09/2006 QUI DEVIENT L ACQUISITION L ADMINISTRATION ET LA GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 01/09/2006 : NOUVEAU : BIGOT MICKAEL, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE CHANGEMENT DE QUALITE : BIGOT MICHEL, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 470 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 224 100.06 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).