Entreprise : SCI BLAQUISSE - SIREN 397 869 298
Identité
Dénomination
SCI BLAQUISSE
SIREN (siège)
397 869 298
Date d'immatriculation au RNE
03/08/1994
Début d’activité
23/05/2024
Date de fin de la personne morale
02/08/2044
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7104.12 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE BEAUNE 75007 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Taieb ELIE , ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Taieb ROMAIN , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Montreuil
Nom, Prénom(s)
Taieb NICOLAS , DAVID , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/05/2024
Siret
39786929800026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 RUE DE BEAUNE
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/08/1994
Siret
39786929800018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Adresse
Blaquisse
30440 , SAINT-MARTIAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2024D032981
Date d'ajout
29/05/2024
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/011061
Date d'ajout
19/03/2021
Description
A compter du 30.03.2018 : Modification relative aux dirigeants : PORLIER Colette Jeanne nom d'usage : TAIEB Colette n'est plus gérant TAIEB Elie Alain nom d'usage : TAIEB Alain devient gérant
Numéro d'observation
F21/011061
Date d'ajout
19/03/2021
Description
Modification relative aux associés de société civile : TAIEB Elie Alain nom d'usage : TAIEB Alain devient Associé TAIEB Romain Jacques nom d'usage : TAIEB Romain devient Associé TAIEB Nicolas David Jean nom d'usage : TAIEB Nicolas devient Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).