Entreprise : BOISSON CHARPENTES - SIREN 397 807 785
Identité
Dénomination
BOISSON CHARPENTES
SIREN (siège)
397 807 785
Date d'immatriculation au RNE
23/09/1994
Début d’activité
01/06/1994
Date de fin de la personne morale
22/09/2093
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2004
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Capital social
260000 EUR
Adresse du siège
295 RTE DE ROBINET 39570 L'ETOILE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALLOIS PATRICIA , STEPHANIE , YVETTE
Nom d'usage
GALVAING
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Oncy-sur-École
Nom, Prénom(s)
GALVAING DAMIEN , JEAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Noisy-sur-École
Nom, Prénom(s)
TOFFART ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ACG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pithiviers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1994
Siret
39780778500019
Nom commercial
BOISSON CHARPENTES CHALETS BOISSON
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Constructions bois, charpente et menuiserie, construction de chalets, tous travaux du bâtiment.
Adresse
295 RTE DE ROBINET
39570 , L'ETOILE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
05/01/2012
Siret
39780778500027
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Construction de maisons bois.
Adresse
14 RUE DU CAS ROUGE
77123 , NOISY-SUR-ECOLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
50423
Date d'ajout
22/12/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 21/12/2015 arrête le plan de cession au profit de : M. Joël CHAMOUTON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
49981
Date d'ajout
11/12/2015
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
F15/003884
Date d'ajout
12/10/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 21/09/2015 autorisant la poursuite d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu'au 21/12/2015.
Numéro d'observation
46179
Date d'ajout
22/09/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 21/09/2015 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 21/12/2015 .
Numéro d'observation
F15/003392
Date d'ajout
28/08/2015
Description
REGULARISATION QUANT A L ADRESSE DU LIQUIDATEUR QUI EST : 50 Bld Aristide Briand "Résidence Le Dauphin" 77000 MELUN
Numéro d'observation
F15/003358
Date d'ajout
26/08/2015
Description
REGULARISATION QUANT A LA DESIGNATION DU LIQUIDATEUR DESIGNE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN LE 22.06.2015 Il faut lire : "M° Christophe ANCEL représenté par M° Christophe ANCEL" et non "SCP AGEL-HAZANE, prise en la personne de Maître ANGEL Philippe" comme indiqué par erreur dans la formalité F15/002777
Numéro d'observation
F15/002777
Date d'ajout
07/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 22/06/2015 prononçant la résolution du plan et liquidation judiciaire immédiate, poursuite d'activité autorisée jusqu'au 22 septembre 2015. Date de cessation des paiements : 15/02/2015. Liquidateur-judiciaire : SCP AGEL-HAZANE, prise en la personne de Maître ANGEL Philippe RESIDENCE LES GLYCINES 8 B AVENUE THIERS 77000 MELUN.
Numéro d'observation
42878
Date d'ajout
23/06/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de MELUN prononce en date du 22/06/2015 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15/02/2015 et a désigné Liquidateur Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 50 BD Aristide Briand Résidence le Dauphin 77000 MELUN . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. L'activité est maintenue jusqu'au 22/09/2015 .
Numéro d'observation
38753
Date d'ajout
03/11/2014
Description
Suivant décision en date du 03 novembre 2014, le Président a ordonné que les missions confiées à Maître Yves COUDRAY au sein de la SCP Yves COUDRAY - Christophe ANCEL soient dorénavant confiées à Maître Christophe ANCEL
Numéro d'observation
18249
Date d'ajout
31/07/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de MELUN rendue le 29/07/2013 clôturant la procédure de redressement judiciaire suivie d'un plan de redressement judiciaire.
Numéro d'observation
F13/001186
Date d'ajout
14/03/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 14/03/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 23/06/2012, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F13/001187
Date d'ajout
14/03/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 21/05/2012 arrêtant le plan de continuation, durée du plan dix ans.
Numéro d'observation
3389
Date d'ajout
22/05/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 21/05/2012 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan SCP Coudray-Ancel représentée par Me Coudray Yves 50 Boulevard Aristide Briand 77000 Melun , nom du juge commissaire : M. Denier Pascal
Numéro d'observation
2143
Date d'ajout
23/03/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 19/03/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 23/06/2012
Numéro d'observation
F11/004806
Date d'ajout
04/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 19/12/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 23/03/2012, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
19/12/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 19/12/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de trois mois
Numéro d'observation
F11/003653
Date d'ajout
10/10/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 19/09/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 19 Décembre 2011, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
19/09/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 19/09/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de trois mois sur la nouvelle période d'observation de six mois
Numéro d'observation
F11/002867
Date d'ajout
27/07/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 20/06/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 23/10/2011, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/06/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 20/06/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de trois mois
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/06/2011
Description
: Par ordonnance en date du 16 JUIN 2011 Monsieur le Juge Commissaire a autorisé Madame Patricia GALVAING à ouvrir un compte bancaire auprès de la banque DELUBAC ET CIE, 152 BD HAUSSMANN, 75008 PARIS 08
Numéro d'observation
F11/002137
Date d'ajout
30/05/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 23/05/2011 ouvrant la procédure de redressement judiciaire . Juge commissaire : Monsieur DENIER Pascal,Juge commissaire suppléant : Monsieur CRETTEZ Bernard, Mandataire judiciaire : COUDRAY ANCEL 50 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND RÉSIDENCE LE DAUPHIN 77000 MELUN, Administrateur judiciaire : ELRL CABOOTER Jérome 4 BOULEVARD MICHAEL FARADAY 77700 SERRIS mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 31/12/2010
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/05/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 23/05/2011 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 23/07/2011. Cessation des paiements en date du 31/12/2010. Mandataire Judiciaire : Sté COUDRAY ANCEL représentée par Me Coudray 50 boulevard Aristide Briand résidence le Dauphin 77000 Melun Administrateur : ELRL CABOOTER Jérôme 4 boulevard Mickael Faraday 77700 Serris dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
1er Janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).