Entreprise : GAEC DU BOIS PIERRE - SIREN 397 799 883
Identité
Dénomination
GAEC DU BOIS PIERRE
Sigle
G.A.E.C. DU BOIS PIERRE
SIREN (siège)
397 799 883
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
01/09/1994
Date de fin de la personne morale
06/06/2044
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Ce groupement a pour objet l'exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres... (Superficie de l'exploitation : 99 ha)
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
195740 EUR
Adresse du siège
LE BOIS PIERRE 53250 SAINT-AIGNAN-DE-COUPTRAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICHEREAU VINCENT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Saint-Aignan-de-Couptrain
Nom, Prénom(s)
PICHEREAU FREDERIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Saint-Aignan-de-Couptrain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1994
Siret
39779988300012
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Ce groupement a pour objet l'exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres... (Superficie de l'exploitation : 99 ha)
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières
Adresse
LE BOIS PIERRE
53250 , SAINT-AIGNAN-DE-COUPTRAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
95
Date d'ajout
09/02/2004
Description
Changement de gérant - CO-GERANTS PARTANTS : MR PICHEREAU (PIERRE) & MME PICHEREAU NEE BOUDESSEUL (FRANCOISE) - NOUVEAU GERANT : MR PICHEREAU (FREDERIC) AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - ANCIEN CAPTIAL : 195.592,09 EUROS / NOUVEAU : 195.740 EUROS Date d'effet : 31/12/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) - CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE - N0 SIRET : 397 799 883 00012 - CODE APE : 013Z (CULTURE ET ELEVAGE ASSOCIES) --------------- LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 283 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 195 592.09 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).