Entreprise : SCI ARCHIPEL - SIREN 397 791 260
Identité
Dénomination
SCI ARCHIPEL
SIREN (siège)
397 791 260
Date d'immatriculation au RNE
20/07/1994
Début d’activité
18/02/1994
Date de fin de la personne morale
19/07/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Administration disposition et exploitation de ts immeubles...
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
153668.61 EUR
Adresse du siège
LE CLAPET 17570 LES MATHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIERRY ALAIN , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Nom, Prénom(s)
THIERRY STEPHANIE , CECILE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Noisy-le-Grand
Nom, Prénom(s)
THIERRY FLORENCE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
THIERRY MARIE-PASCALE , JACQUELINE
Nom d'usage
PLANCHON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Paris 19
Nom, Prénom(s)
THIERRY FRANCOIS , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Craponne
Nom, Prénom(s)
THIERRY CAROLE , MICHELE
Nom d'usage
CURET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Andrésy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/02/1994
Siret
39779126000011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Administration disposition et exploitation de ts immeubles...
Autres Activités
Administration disposition et exploitation de ts immeubles...
Adresse
LE CLAPET
17570 , LES MATHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3133
Date d'ajout
30/04/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 06/11/2010 : Partant : THIERRY Pierre Abel, Gérant Changement de qualité : THIERRY François Pierre, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : CURET Carole Michèle, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).