Entreprise : ENTREPRISE GENERALE SECOND OEUVRE - SIREN 397 754 920
Identité
Dénomination
ENTREPRISE GENERALE SECOND OEUVRE
Sigle
EGSO
SIREN (siège)
397 754 920
Date d'immatriculation au RNE
21/07/1994
Date de fin de la personne morale
20/07/2093
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
54 AV DU GENERAL DE GAULLE 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETIT JEAN LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Montereau-Fault-Yonne
Nom, Prénom(s)
PETIT JEAN-LOUIS , GEORGES , EDOUARD
Nom d'usage
PETIT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
MONTEREAU FAULT YONNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
39775492000015
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude et réalisation de tous ouvrages de bâtiment en gros oeuvre petites maçonneries et travaux de second oeuvre prestation de services location matériel et en général toutes activités se rapportant au bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
54 AV 54 Avenue DU GENERAL DE GAULLE
77130 , Montereau-Fault-Yonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
79371
Date d'ajout
09/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 09/10/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 09/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38776
Date d'ajout
03/11/2014
Description
Suivant décision en date du 03 novembre 2014, le Président a ordonné que les missions confiées à Maître Yves COUDRAY au sein de la SCP Yves COUDRAY - Christophe ANCEL soient dorénavant confiées à Maître Christophe ANCEL
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/03/2009
Description
- Date de cessation d'activité : 09/02/2009. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
10/03/2009
Description
: Cessation de l'activité à compter du 09/02/2009 suite à liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
09/02/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 09/02/2009 prononçant la résolution du plan et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure de liquidation judiciaire normale Liquidateur : Sté COUDRAY ANCEL représentée par Me Coudray 50 boulevard Aristide Briand résidence le Dauphin 77000 Melun Date de cessation des paiements : 09/05/2008
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
02/05/2006
Description
: --- PLAN DE REDRESSEMENT PAR JUGEMENT EN DATE DU 09/05/2006, LE TRIBUNAL A ARRETE LE PLAN ORGANISANT LA CONTINUATION DE L'ENTREPRISE ET A DESIGNE : Société ARCHIBALD SELARL Représentée par Me Virginie LAURE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DUREE DU PLAN : 10 ANS A COMPTER DU 09/05/2006 - DATE D'EFFET : 09/05/2006
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
28/02/2006
Description
: --- AUTORISATION DE POURSUITE D'ACTIVITE PAR JUGEMENT EN DATE DU 28/02/2006 LE TRIBUNAL A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 11/04/2006 A COMPTER DU 28/02/2006 - DATE D'EFFET : 28/02/2006
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
09/02/2006
Description
: --- AUTORISATION DE POURSUITE D'ACTIVITE PAR JUGEMENT EN DATE DU 14/02/2006 LE TRIBUNAL A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 28/02/2006 A COMPTER DU 14/02/2006 - DATE D'EFFET : 14/02/2006
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
10/01/2006
Description
: --- AUTORISATION DE POURSUITE D'ACTIVITE PAR JUGEMENT EN DATE DU 24/01/2006 LE TRIBUNAL A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 14/02/2006 A COMPTER DU 24/01/2006 - DATE D'EFFET : 24/01/2006
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
22/11/2005
Description
: --- AUTORISATION DE POURSUITE D'ACTIVITE PAR JUGEMENT EN DATE DU 22/11/2005 LE TRIBUNAL A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 24/01/2006 A COMPTER DU 22/11/2005 - DATE D'EFFET : 22/11/2005
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
17/10/2005
Description
: --- AUTORISATION DE POURSUITE D'ACTIVITE PAR JUGEMENT EN DATE DU 25/10/2005 LE TRIBUNAL A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 22/11/2005 A COMPTER DU 25/10/2005 - DATE D'EFFET : 25/10/2005
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
27/09/2005
Description
: --- AUTORISATION DE POURSUITE D'ACTIVITE PAR JUGEMENT EN DATE DU 27/09/2005 LE TRIBUNAL A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 25/10/2005 A COMPTER DU 27/09/2005 - DATE D'EFFET : 27/09/2005
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
26/07/2005
Description
: --- AUTORISATION DE POURSUITE D'ACTIVITE PAR JUGEMENT EN DATE DU 26/07/2005 LE TRIBUNAL A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 27/09/2005 A COMPTER DU 26/07/2005 - DATE D'EFFET : 26/07/2005
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/05/2005
Description
Historique : --- (OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE) REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24/05/2005, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTEREAU A OUVERT LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: Mme Denise CONIN SENOBLE REPRESENTANT DES CREANCIERS: SOCIETE ARCHIBALD SELARL Représentée par Me Virginie LAURE 30, avenue du Général de Gaulle 77130 MONTEREAU FAULT YONNE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 12/05/2005 A COMPTER DU 24/05/2005 - DATE D'EFFET : 24/05/2005
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
10/05/2005
Description
: --- DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 12/05/2005 - DATE D'EFFET : 12/05/2005
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/03/1995
Description
: --- CHANGEMENT DE GERANT ANCIEN GERANT:PRIGENT LAURENT;NOUVEAU GERANT PETIT STEPHANE ET EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL AUX ACTIVITES SUIVANTES:PRESTATION DE SERVICES LOCATION DE MATERIEL ET EN GENERAL TOUTES ACTIVITES SE RAPPORTANT AU BATIMENT SUIVANT AGE DU 20 02 95 A COMPTER DU 20 02 95
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/07/1994
Description
Historique des observations depuis le 21/07/1994 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A782 le 21/07/1994 --- Publicité au Journal : LE PARISIEN --- Parution au Journal le 08/07/1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
18 2009-02-09 PRONONC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2009-03-05 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN COUDRAY
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).