Entreprise : SCI DES FARGUES - SIREN 397 740 192
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2021)
Dénomination
SCI DES FARGUES
SIREN (siège)
397 740 192
Date d'immatriculation au RNE
22/07/1994
Date de fin de la personne morale
21/07/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
71651.04 EUR
Adresse du siège
13 QUAI GEORGE V 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNET ETIENNE , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1939
Commune de résidence
LE HAVRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/12/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/07/1994
Siret
39774019200018
Code APE
702A
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'ACQUISITION LA GESTION D'UN PATRIMOINE IMMOBILIER
Adresse
13 QUAI 13 QUAI GEORGE V
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4783
Date d'ajout
24/12/2003
Description
Dissolution DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - NOMINATION DU LIQUIDATEUR : MR ETIENNE BERNET DEMEURANT 26 RUE DES GALIONS 76600 LE HAVRE - SIEGE DE LA LIQUIDATION AU 26 RUE DES GALIONS 76600 LE HAVRE ACTES DEPOSES LE 18/12/2003 - UNION AGRICOLE DU 02/01/2204 Date d'effet : 05/12/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 470 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 71 651.04 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).