Entreprise : SCI VILLA PLAISANCE - SIREN 397 736 190
Identité
(Entreprise radiée le 10/08/2021)
Dénomination
SCI VILLA PLAISANCE
SIREN (siège)
397 736 190
Date d'immatriculation au RNE
11/07/1994
Fermeture de l'établissement - 39773619000018
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2021
Date de fin de la personne morale
10/07/2044
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
18 AV DU MARCHE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUREL MICHEL , PIERRE , ALEXIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Nom, Prénom(s)
CAILLAUD MICHELE , DENISE
Nom d'usage
BOUREL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
La Baule-Escoublac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/06/1994
Siret
39773619000018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition de tous immeubles en France et à l'étranger, leur gestion et location en outre, la société pourra se porter caution solidaire d'un prêt.
Adresse
18 AV 18 avenue du Marché
44500 , La Baule Escoublac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
10/08/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-06-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
10/08/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Ouest France DU : 15-07-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/07/1994
Description
Historique : - MODIFICATION DU 2/5/1996 : Par asse mblée du 21/3/1996 les associés ont décidé la nomi nation de Mr BOUREL Michel en qualité de gérant, e n remplace ment de Mr COMBOT Marcel et d'étendre l 'objet.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).